Hillevi Larsson (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- City of Malmö
- Title
- Political Adviser
- Birth year
- 1974
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Off duty
- 2021-10-20 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 2012-1-1 – 2021-10-20
- Off duty
- 2011-11-1 – 2011-12-31
- Ordinary member
- 2011-7-1 – 2011-10-31
- Off duty
- 2010-12-1 – 2011-6-30
- Ordinary member
- 2009-10-17 – 2010-11-30
- Off duty
- 2009-9-14 – 2009-10-16
- Ordinary member
- 2009-1-2 – 2009-9-13
- Off duty
- 2008-6-9 – 2009-1-1
- Ordinary member
- 2004-11-1 – 2008-6-8
Member of Parliament
- Alternate member
- 2002-9-30 – 2004-10-31
- Ersättare
- 1998-11-23 – 2002-9-30
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2017-7-1 – 2018-9-24
- Deputy Chair
- 2017-3-2 – 2017-6-30
- Member
- 2016-1-1 – 2017-3-2
- Deputy Chair
- 2015-9-18 – 2015-12-31
- Member
- 2014-10-7 – 2015-9-18
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Taxation
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1998-12-18 – 2002-9-30
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2018-3-13 – 2018-5-24
Committee on Civil Law
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2009-1-14
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-10
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98- (statsrådsersättare 981123-041031). Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-15, 16-18 och vice ordförande 15-17 samt sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot EU-nämnden 02-06. Suppleant kulturutskottet 98-02, justitieutskottet 06-10, skatteutskottet 10-18 och civilutskottet 18-. Suppleant EU-nämnden 06-09.
Föräldrar
Yrkesinspektören Gunnar Larsson och bibliotekarien Birgitta Strandsjö.
Utbildning
Gymnasieskola, musikinriktning 91-92. Statsvetenskaplig-humanistisk linje, komvux 93-94. Journalistlinjen, Skurups folkhögskola 98.
Anställningar
EU-informatör/debattör 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 96-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Ungdomsstyrelsen 00-02. Ledamot, EU 2004-kommittén 02-06. Ordförande, Expertgruppen för miljöstudier 06-07. Styrelseledamot, Teracom 06-07. Ledamot, parlamentarisk referensgrupp till 2014 års vårdnadsutredning 15-.
Kommunala uppdrag
Ledamot, biblioteksnämnden, Malmö 94-95. Stadsdelsfullmäktig, Västra innerstaden 95-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Republikanska föreningen 05-08, valberedningen 08-10. Ordförande, S-kvinnor Malmö 08-19. Ordförande, Global (s) internationella förening 05-07, suppleant 07-11. Suppleant, Malmö arbetarekommuns styrelse (Socialdemokraterna i Malmö). Suppleant, Broderskaps styrelse Malmö 09-11. Suppleant, S-kvinnors förbundsstyrelse 07-09, ledamot 09-19. Tidigare ledamot, EU-utskottet och internationella utskottet, Socialdemokraterna i Skåne. Tidigare suppleant Västra innerstadens S-förening. Suppleant, ESP (Europeiska Socialdemokraters Parti) Skåne 10-. Ledamot, Radio A stödförening Malmö 09-11. Adjungerad, Fosie socialdemokratiska förening 06-. Ledamot, riksdagens hbt-grupp 98-06, suppleant 06-. Sammankallande, RRS (Riksdagens Republikanska Sällskap) 05-. Sammankallande, Riksdagens nätverk för Västsahara 98-11. Valberedningen, Avantgarde Skåne 08-. Revisor, S-kvinnoklubben KARL Malmö 08-. Revisorsersättare, Västra innerstadens S-förening 09-. Revisorsersättare, Unga sossars-förening 10-. Adjungerad, Skånes S-kvinnor 11- och vice ordförande S-kvinnor 11-.
Litteratur
Riskera allt för en dröm (04), För Sverige - Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf (06, tillsammans med andra), Eureka! vägar ut ur krisen (06, tillsammans med andra) och Oböjligt: kvinnor om reumatism (06, tillsammans med andra).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Minnesmärke i FN:s högkvarter över den transatlantiska slavhandeln
Skriftlig fråga 2006/07:1434 av Larsson, Hillevi (s)
den 27 juni Fråga 2006/07:1434 Minnesmärke i FN:s högkvarter över den transatlantiska slavhandeln av Hillevi Larsson s till utrikesminister Carl Bildt m Vid FN:s generalförsamlings högtidsmöte kring den transatlantiska slavhandelns avskaffande den 26 mars i år tillkännagav Saint Kitts premiärminister på vägnar- Inlämnad
- 2007-06-27
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
EU:s fördrag
Betänkande 2006/07:KUU1
Riksdagen har tagit ställning för vad som ska vara styrande för regeringens förhandlingsarbete under EU-toppmötet den 21-22 juni 2007, då frågan om EU-fördraget tas upp. Bakom ställningstagandet står riksdagens fem största partier: s, m, c, fp och kd. Deras utgångspunkt är att det framförhandlade fördraget, som undertecknades i oktober 2004, bör antas. Frågor som tas upp i ställningstagandet är det institutionella paketet, som bland annat handlar om institutionernas roll, värden och målsättningar, den sociala dimensionen och frågan om en överskådlig struktur på fördraget. Andra frågor som tas upp är symboliska inslag och terminologi i fördraget, unionsrättens företräde, de grundläggande rättigheterna och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessutom behandlas klimat- och energifrågornas beskrivning i fördraget, unionens utvidgning och de så kallade Köpenhamnskriterierna samt illegal invandring. Möjligheterna till nya former av exklusiva samarbeten mellan en begränsad grupp av medlemsstater på nya områden (så kallade opt-ins) eller nya undantag från befintligt samarbete (så kallade opt-outs) behandlas också.- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 97, 163 minuter
- Beredning
- 2007-06-07
- Justering
- 2007-06-14
- Debatt
- 2007-06-19
- Beslut
- 2007-06-20
Grundlagsskydd av våra gemensamma tillgångar
Interpellation 2006/07:628 av Larsson, Hillevi (s)
den 30 maj Interpellation 2006/07:628 Grundlagsskydd av våra gemensamma tillgångar av Hillevi Larsson s till statsrådet Mats Odell kd Regeringen håller nu på att sälja ut sex statliga bolag: Vasakronan, Vin Sprit, SBAB, Telia Sonera, Nordea och OMX. Både Centern och Folkpartiet vill gå vidare och även sälja ut- Inlämnad
- 2007-05-30
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Namnlagen
Interpellation 2006/07:574 av Vestlund, Börje (s)
den 24 maj Interpellation 2006/07:574 Namnlagen av Börje Vestlund s till justitieminister Beatrice Ask m Redan 2001 fattade kammaren ett beslut om ett tillkännagivande till regeringen om att se över namnlagen. Detta verkställdes aldrig och i samband med behandlingen av motioner under allmänna motionstiden 2004/05- Inlämnad
- 2007-05-24
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Sms-lån
Interpellation 2006/07:543 av Frid, Egon (v)
den 16 maj Interpellation 2006/07:543 Sms-lån av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Jag är mycket bekymrad över utvecklingen av kreditinstitutens hantering av nya snabbkrediter, inte minst de lån som mycket snabbt och enkelt kan tas via sms. Att kreditinstituten får lov att erbjuda tjänsten sms-lån leder- Inlämnad
- 2007-05-16
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Jämställdhet i arbetslivet
Interpellation 2006/07:591 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 29 maj Interpellation 2006/07:591 Jämställdhet i arbetslivet av Carina Adolfsson Elgestam s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Män och kvinnor ska ha samma rättigheter. Det borde vara en självklarhet, men verkligheten är en annan. Även om Sverige ligger långt framme har kvinnor fortfarande- Inlämnad
- 2007-05-29
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
EU-kommissionen och arbetsmiljön
Interpellation 2006/07:546 av Larsson, Hillevi (s)
den 21 maj Interpellation 2006/07:546 EU-kommissionen och arbetsmiljön av Hillevi Larsson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m EU-kommissionen är bekymrad över de arbetsrelaterade sjukdomarna och arbetsolyckorna i EU:s medlemsländer. Kommissionens mål är att få ned dessa sjukdomar och olyckor i hela- Inlämnad
- 2007-05-21
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Regeringens nedskärningar på Arbetsmiljöverket
Interpellation 2006/07:508 av Björlund, Torbjörn (v)
den 8 maj Interpellation 2006/07:508 Regeringens nedskärningar på Arbetsmiljöverket av Torbjörn Björlund v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I och med budgetpropositionen för 2007 minskar regeringen anslaget till Arbetsmiljöverket AV med 50 miljoner kronor 2007, 100 miljoner kronor 2008 och 155 miljoner- Inlämnad
- 2007-05-08
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Traumatiserade och hemlösa flyktingbarn
Interpellation 2006/07:588 av Larsson, Hillevi (s)
den 29 maj Interpellation 2006/07:588 Traumatiserade och hemlösa flyktingbarn av Hillevi Larsson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Krigsskadade och tortyrskadade flyktingar har särskilda behov för att kunna integreras i samhället och gå vidare med sina liv. Därför har man på sina håll- Inlämnad
- 2007-05-29
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Nödvändig vård till svårt sjuka
Interpellation 2006/07:514 av Larsson, Hillevi (s)
den 9 maj Interpellation 2006/07:514 Nödvändig vård till svårt sjuka av Hillevi Larsson s till socialminister Göran Hägglund kd Vårdköer är till viss del oundvikliga för mindre allvarliga sjukdomar, särskilt om man vill låta de akuta fallen komma först i kön. Däremot är det oacceptabelt att helt och hållet neka- Inlämnad
- 2007-05-09
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Tömningscentraler för taxi
Skriftlig fråga 2006/07:1135 av Larsson, Hillevi (s)
den 10 maj Fråga 2006/07:1135 Tömningscentraler för taxi av Hillevi Larsson s till näringsminister Maud Olofsson c Taxibranchen har alltsedan avregleringen lidit av stora problem. Särskilt i storstäderna råder överetablering, utbredd svart verksamhet och därmed illojal konkurrens som drabbar de skötsamma taxiföretagen- Inlämnad
- 2007-05-10
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Traumatiserade och hemlösa barn
Interpellation 2006/07:512 av Larsson, Hillevi (s)
den 9 maj Interpellation 2006/07:512 Traumatiserade och hemlösa barn av Hillevi Larsson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Krigsskadade och tortyrskadade flyktingar har särskilda behov för att kunna integreras i samhället och gå vidare med sina liv. Därför har man på sina håll börjat- Inlämnad
- 2007-05-09
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Utförsäljning av vissa statligt ägda bolag
Interpellation 2006/07:488 av Jansson, Eva-Lena (s)
den 25 april Interpellation 2006/07:488 Utförsäljning av vissa statligt ägda bolag av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Mats Odell kd Den borgerliga regeringen har lagt fram en proposition om utförsäljning av vissa statligt ägda bolag. I propositionen kan man läsa följande: Regeringens bedömning är att försäljningar- Inlämnad
- 2007-04-25
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Bostadspolitik
Interpellation 2006/07:487 av Larsson, Lars Mejern (s)
den 25 april Interpellation 2006/07:487 Bostadspolitik av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Mats Odell kd Den svenska bostadsmarknaden präglas av att det inte finns tillräckligt med bostäder i de flesta av landets mer expansiva städer och regioner. Det extrema exemplet är Stockholm och dess omgivningar. Men- Inlämnad
- 2007-04-25
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
EU-kommissionen och arbetsmiljön
Interpellation 2006/07:494 av Larsson, Hillevi (s)
den 26 april Interpellation 2006/07:494 EU-kommissionen och arbetsmiljön av Hillevi Larsson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m EU-kommissionen är bekymrad över de arbetsrelaterade sjukdomarna och arbetsolyckorna i EU:s medlemsländer. Kommissionens mål är att få ned dessa sjukdomar och olyckor i- Inlämnad
- 2007-04-26
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Konsekvensanalyser av statliga företag
Interpellation 2006/07:422 av Ringholm, Bosse (s)
den 20 mars Interpellation 2006/07:422 Konsekvensanalyser av statliga företag av Bosse Ringholm s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har motiverat utförsäljningen av statliga bolag med den nyliberala dogmen att staten inte ska äga företag. I den nyligen avlämnade propositionen finns inte heller några- Inlämnad
- 2007-03-20
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Vissa bostadspolitiska åtgärder
Motion 2006/07:C4 av Carina Moberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:C4 av Carina Moberg m.fl. s Vissa bostadspolitiska åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska åtgärder såvitt avser 1 upphävandet av tillståndsplikten i lagen 2002:102 om allmännyttiga bostadsföretag och 2 upphävandet av informationsplikten- Inlämnad
- 2007-04-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:CU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Pensionärerna och jobbavdraget
Interpellation 2006/07:316 av Larsson, Hillevi (s)
den 16 februari Interpellation 2006/07:316 Pensionärerna och jobbavdraget av Hillevi Larsson s till statsrådet Maria Larsson kd Dagens svenska pensionärer har väldigt varierande villkor. Många är pigga och friska långt upp i åren och har sparade pengar och bra pension. Andra lever på existensminimum och är helt- Inlämnad
- 2007-02-16
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Effekter av neddragningar i offentlig service
Interpellation 2006/07:274 av Lindgren, Sylvia (s)
den 31 januari Interpellation 2006/07:274 Effekter av neddragningar i offentlig service av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin talar mycket och gärna om att jobben är det första han tänker på när han vaknar och det sista han tänker på innan- Inlämnad
- 2007-01-31
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Mångfald i statliga bolag och myndigheter
Interpellation 2006/07:272 av Astudillo, Luciano (s)
den 29 januari Interpellation 2006/07:272 Mångfald i statliga bolag och myndigheter av Luciano Astudillo s till näringsminister Maud Olofsson c I december formulerade jag en skriftlig fråga till integrationsministern om bristen på mångfald i 60 svenska företag. SvD Näringsliv gjorde en undersökning som visade att- Inlämnad
- 2007-01-29
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)