Hillevi Larsson (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- City of Malmö
- Title
- Political Adviser
- Birth year
- 1974
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Off duty
- 2021-10-20 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 2012-1-1 – 2021-10-20
- Off duty
- 2011-11-1 – 2011-12-31
- Ordinary member
- 2011-7-1 – 2011-10-31
- Off duty
- 2010-12-1 – 2011-6-30
- Ordinary member
- 2009-10-17 – 2010-11-30
- Off duty
- 2009-9-14 – 2009-10-16
- Ordinary member
- 2009-1-2 – 2009-9-13
- Off duty
- 2008-6-9 – 2009-1-1
- Ordinary member
- 2004-11-1 – 2008-6-8
Member of Parliament
- Alternate member
- 2002-9-30 – 2004-10-31
- Ersättare
- 1998-11-23 – 2002-9-30
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2017-7-1 – 2018-9-24
- Deputy Chair
- 2017-3-2 – 2017-6-30
- Member
- 2016-1-1 – 2017-3-2
- Deputy Chair
- 2015-9-18 – 2015-12-31
- Member
- 2014-10-7 – 2015-9-18
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Taxation
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1998-12-18 – 2002-9-30
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2018-3-13 – 2018-5-24
Committee on Civil Law
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2009-1-14
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-10
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98- (statsrådsersättare 981123-041031). Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-15, 16-18 och vice ordförande 15-17 samt sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot EU-nämnden 02-06. Suppleant kulturutskottet 98-02, justitieutskottet 06-10, skatteutskottet 10-18 och civilutskottet 18-. Suppleant EU-nämnden 06-09.
Föräldrar
Yrkesinspektören Gunnar Larsson och bibliotekarien Birgitta Strandsjö.
Utbildning
Gymnasieskola, musikinriktning 91-92. Statsvetenskaplig-humanistisk linje, komvux 93-94. Journalistlinjen, Skurups folkhögskola 98.
Anställningar
EU-informatör/debattör 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 96-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Ungdomsstyrelsen 00-02. Ledamot, EU 2004-kommittén 02-06. Ordförande, Expertgruppen för miljöstudier 06-07. Styrelseledamot, Teracom 06-07. Ledamot, parlamentarisk referensgrupp till 2014 års vårdnadsutredning 15-.
Kommunala uppdrag
Ledamot, biblioteksnämnden, Malmö 94-95. Stadsdelsfullmäktig, Västra innerstaden 95-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Republikanska föreningen 05-08, valberedningen 08-10. Ordförande, S-kvinnor Malmö 08-19. Ordförande, Global (s) internationella förening 05-07, suppleant 07-11. Suppleant, Malmö arbetarekommuns styrelse (Socialdemokraterna i Malmö). Suppleant, Broderskaps styrelse Malmö 09-11. Suppleant, S-kvinnors förbundsstyrelse 07-09, ledamot 09-19. Tidigare ledamot, EU-utskottet och internationella utskottet, Socialdemokraterna i Skåne. Tidigare suppleant Västra innerstadens S-förening. Suppleant, ESP (Europeiska Socialdemokraters Parti) Skåne 10-. Ledamot, Radio A stödförening Malmö 09-11. Adjungerad, Fosie socialdemokratiska förening 06-. Ledamot, riksdagens hbt-grupp 98-06, suppleant 06-. Sammankallande, RRS (Riksdagens Republikanska Sällskap) 05-. Sammankallande, Riksdagens nätverk för Västsahara 98-11. Valberedningen, Avantgarde Skåne 08-. Revisor, S-kvinnoklubben KARL Malmö 08-. Revisorsersättare, Västra innerstadens S-förening 09-. Revisorsersättare, Unga sossars-förening 10-. Adjungerad, Skånes S-kvinnor 11- och vice ordförande S-kvinnor 11-.
Litteratur
Riskera allt för en dröm (04), För Sverige - Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf (06, tillsammans med andra), Eureka! vägar ut ur krisen (06, tillsammans med andra) och Oböjligt: kvinnor om reumatism (06, tillsammans med andra).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Gränser för genpatent m.m. - genomförande av EG-direktivet om rättsligtskydd för biotekniska uppfinningar
Betänkande 2003/04:LU18
Patentlagen och växförädlarrättslagen får särskilda bestämmelser om patent på biotekniska, däribland gentekniska, uppfinningar. Lagändringarna har sin grund i ett EG-direktiv om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar och börjar gälla den 1 maj 2004.- Behandlade dokument
- 12
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 22, 1 minuter
- Beredning
- 2004-02-12
- Justering
- 2004-03-18
- Debatt
- 2004-03-31
- Beslut
- 2004-04-01
Åtgärder mot s.k. fakturaskojeri och modemkapning
Betänkande 2003/04:LU13
Riksdagen sade nej till motioner om så kallat fakturaskojeri och modemkapning. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.- Behandlade dokument
- 11
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 12, 41 minuter
- Beredning
- 2003-12-04
- Justering
- 2004-02-17
- Debatt
- 2004-03-18
- Beslut
- 2004-03-18
"Doggybag" på restaurang
Motion 2003/04:L241 av Hillevi Larsson (s)
2003/04 mnr: L241 pnr: s27017 Motion till riksdagen 2003/04:L241 av Hillevi Larsson s Doggybag på restaurang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om obligatorisk doggybag på matställen och restauranger. Motivering I undantagsfall kan man i Sverige- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:LU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
stödet till homosexuellas, bisexuellas och transpersoners organisationer
Skriftlig fråga 2003/04:322 av Larsson, Hillevi (s)
den 20 november Fråga 2003/04:322 av Hillevi Larsson s till statsrådet Morgan Johansson om stödet till homosexuellas, bisexuellas och transpersoners organisationer I samband med att riksdagen godkände regeringens så kallade homosexproposition 1986/87:124 beslutades att homosexuellas organisationer skulle kunna få stöd- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
Lag om finansiell rådgivning till konsumenter
Betänkande 2003/04:LU3
Skyddet för konsumenter vid finansiell rådgivning blir bättre den 1 juli 2004. Rådgivaren ska iaktta god rådgivningssed och dokumentera vad som sades och gjordes vid rådgivningstillfället. Det kommer att ställas högre krav på rådgivarens kompetens. Rådgivarens arbetsgivare blir skadeståndsskyldig om rådgivaren med avsikt eller av oaksamhet orsakar konsumenten förmögenhetsskada. Den nya lagen om finansiell rådgivning till konsumenter ska gälla vid så kallad placeringsrådgivning. Placeringsrådgivning gäller placering av tillgångar i till exempel aktier, fondandelar och obligationer samt vissa typer av livförsäkringar. Lagen ska inte gälla för så kallade traditionella livförsäkringar.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 39, 1 minuter
- Beredning
- 2003-10-21
- Justering
- 2003-10-30
- Debatt
- 2003-11-12
- Beslut
- 2003-11-12
Åtgärder mot kamphundar
Motion 2003/04:MJ348 av Britt-Marie Lindkvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:MJ348 av Britt-Marie Lindkvist m.fl. s Åtgärder mot kamphundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av ett regelverk som ger polisen ett bättre stöd för att kunna vidta åtgärder mot kamphundar. Motivering- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skånes livsmedel
Motion 2003/04:N392 av Christin Nilsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:N392 av Christin Nilsson m.fl. s Skånes livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad som i motionen anförs om det värde och den utvecklingspotential som livsmedelsbranschen har för ökad svensk tillväxt. Motivering Jordbruket och livsmedelsproduktionen- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Körkortsutbildning
Motion 2003/04:Ub492 av Matilda Ernkrans och Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Ub492 av Matilda Ernkrans och Hillevi Larsson s Körkortsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förberedande teoretisk körkortsutbildning som ett frivilligt tillval i gymnasieskolan. Motivering Alla ungdomar- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Malmö högskola
Motion 2003/04:Ub490 av Hillevi Larsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Ub490 av Hillevi Larsson m.fl. s Malmö högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att satsa på Malmö högskola. Motivering Utbyggnaden av Malmö högskola har varit en av de i särklass viktigaste satsningarna- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Alkoholpolitik
Motion 2003/04:So576 av Anders Bengtsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So576 av Anders Bengtsson m.fl. s Alkoholpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige inom EU i en ledande roll skall driva alkohol- och folkhälsofrågan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU15 2003/04:SkU24 2003/04:SoU1 2004/05:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Ny hivpolitik
Motion 2003/04:So529 av Börje Vestlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So529 av Börje Vestlund m.fl. s Ny hivpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ny hivpolitik. Motivering Sverige har sedan hiv och aids utbröt varit framgångsrika i sitt preventionsarbete. Man kan med fog påstå- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Homo- och bisexuella i äldreomsorgen
Motion 2003/04:So520 av Börje Vestlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So520 av Börje Vestlund m.fl. s Homo- och bisexuella i äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äldre homo- och bisexuellas särskilda behov i äldresomsorgen samt om ett tillägg i analysen med sexualitet jämte- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Centralt läkemedelsregister
Motion 2003/04:So506 av Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So506 av Hillevi Larsson s Centralt läkemedelsregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ett centralt läkemedelsregister bör upprättas där uppgifter om utskrivna läkemedel samkörs för varje patient och kan användas- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utländska kvinnors rätt till abort i Sverige
Motion 2003/04:So437 av Hillevi Larsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So437 av Hillevi Larsson m.fl. s Utländska kvinnors rätt till abort i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utländska kvinnor skall ha rätt till abort på samma sätt som de har rätt till att nyttja övrig sjukvård.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökade informations- och forskningsinsatser om alkoholens skadeverkningar.
Motion 2003/04:So374 av Christina Axelsson och Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So374 av Christina Axelsson och Hillevi Larsson s Ökade informations- och forskningsinsatser om alkoholens skadeverkningar. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av informationsinsatser till kvinnor om alkoholens- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barn- och ungdomspsykiatrin
Motion 2003/04:So356 av Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So356 av Hillevi Larsson s Barn- och ungdomspsykiatrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barn- och ungdomspsykiatrin bör prioriteras i kommande satsningar på vården. Motivering Problemen inom barn- och ungdomspsykiatrin- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Alkohol och narkotika
Motion 2003/04:So639 av Christer Adelsbo m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So639 av Christer Adelsbo m.fl. s Alkohol och narkotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att effektivisera den svenska och danska tullens och polisens möjligheter att bekämpa den gränsöverskridande narkotikabrottsligheten- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU15 2003/04:SoU5 2003/04:UbU12 2004/05:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag