Hillevi Larsson (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- City of Malmö
- Title
- Political Adviser
- Birth year
- 1974
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Off duty
- 2021-10-20 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 2012-1-1 – 2021-10-20
- Off duty
- 2011-11-1 – 2011-12-31
- Ordinary member
- 2011-7-1 – 2011-10-31
- Off duty
- 2010-12-1 – 2011-6-30
- Ordinary member
- 2009-10-17 – 2010-11-30
- Off duty
- 2009-9-14 – 2009-10-16
- Ordinary member
- 2009-1-2 – 2009-9-13
- Off duty
- 2008-6-9 – 2009-1-1
- Ordinary member
- 2004-11-1 – 2008-6-8
Member of Parliament
- Alternate member
- 2002-9-30 – 2004-10-31
- Ersättare
- 1998-11-23 – 2002-9-30
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2017-7-1 – 2018-9-24
- Deputy Chair
- 2017-3-2 – 2017-6-30
- Member
- 2016-1-1 – 2017-3-2
- Deputy Chair
- 2015-9-18 – 2015-12-31
- Member
- 2014-10-7 – 2015-9-18
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Taxation
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1998-12-18 – 2002-9-30
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2018-3-13 – 2018-5-24
Committee on Civil Law
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2009-1-14
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-10
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98- (statsrådsersättare 981123-041031). Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-15, 16-18 och vice ordförande 15-17 samt sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot EU-nämnden 02-06. Suppleant kulturutskottet 98-02, justitieutskottet 06-10, skatteutskottet 10-18 och civilutskottet 18-. Suppleant EU-nämnden 06-09.
Föräldrar
Yrkesinspektören Gunnar Larsson och bibliotekarien Birgitta Strandsjö.
Utbildning
Gymnasieskola, musikinriktning 91-92. Statsvetenskaplig-humanistisk linje, komvux 93-94. Journalistlinjen, Skurups folkhögskola 98.
Anställningar
EU-informatör/debattör 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 96-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Ungdomsstyrelsen 00-02. Ledamot, EU 2004-kommittén 02-06. Ordförande, Expertgruppen för miljöstudier 06-07. Styrelseledamot, Teracom 06-07. Ledamot, parlamentarisk referensgrupp till 2014 års vårdnadsutredning 15-.
Kommunala uppdrag
Ledamot, biblioteksnämnden, Malmö 94-95. Stadsdelsfullmäktig, Västra innerstaden 95-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Republikanska föreningen 05-08, valberedningen 08-10. Ordförande, S-kvinnor Malmö 08-19. Ordförande, Global (s) internationella förening 05-07, suppleant 07-11. Suppleant, Malmö arbetarekommuns styrelse (Socialdemokraterna i Malmö). Suppleant, Broderskaps styrelse Malmö 09-11. Suppleant, S-kvinnors förbundsstyrelse 07-09, ledamot 09-19. Tidigare ledamot, EU-utskottet och internationella utskottet, Socialdemokraterna i Skåne. Tidigare suppleant Västra innerstadens S-förening. Suppleant, ESP (Europeiska Socialdemokraters Parti) Skåne 10-. Ledamot, Radio A stödförening Malmö 09-11. Adjungerad, Fosie socialdemokratiska förening 06-. Ledamot, riksdagens hbt-grupp 98-06, suppleant 06-. Sammankallande, RRS (Riksdagens Republikanska Sällskap) 05-. Sammankallande, Riksdagens nätverk för Västsahara 98-11. Valberedningen, Avantgarde Skåne 08-. Revisor, S-kvinnoklubben KARL Malmö 08-. Revisorsersättare, Västra innerstadens S-förening 09-. Revisorsersättare, Unga sossars-förening 10-. Adjungerad, Skånes S-kvinnor 11- och vice ordförande S-kvinnor 11-.
Litteratur
Riskera allt för en dröm (04), För Sverige - Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf (06, tillsammans med andra), Eureka! vägar ut ur krisen (06, tillsammans med andra) och Oböjligt: kvinnor om reumatism (06, tillsammans med andra).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Immaterialrättsliga frågor
Betänkande 2002/03:LU16
Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om olika immaterialrättsliga frågor. Motionerna handlar om främjande av patent, patentintrångsförsäkring, bruksmodellskydd, datorrelaterade uppfinningar, upphovsrättsligt skydd, upphovsrätt i anställningsförhållanden, ersättning för kopiering, ersättning till STIM, statens engagemang i STIM, följerätt och s.k. arenarätt.- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 30, 1 minuter
- Beredning
- 2003-03-20
- Justering
- 2003-04-15
- Debatt
- 2003-05-14
- Beslut
- 2003-05-14
utrikespolitisk debatt
utrikespolitisk- Datum
- 2003-02-12
Homo- och bisexuella i Försvarsmakten
Motion 2002/03:Fö270 av Kent Härstedt och Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Fö270 av Kent Härstedt och Hillevi Larsson s Homo- och bisexuella i Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Försvarsmakten som normgivande funktion i samhället i stort och vikten av att följa upp och stödja- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Alkoholpolitik
Motion 2002/03:So517 av Anders Bengtsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So517 av Anders Bengtsson m.fl. s Alkoholpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av förebyggande insatser för att skapa ett bättre förhållningssätt till alkohol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2002/03:SkU1 2002/03:SkU11 2002/03:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Homo- och bisexuella i äldreomsorgen
Motion 2002/03:So505 av Anita Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So505 av Anita Johansson m.fl. s Homo- och bisexuella i äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äldre homo- och bisexuellas särskilda behov i äldreomsorgen. Motivering Många äldre har växt upp under en samhällstid- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Internationellt arbete gällande HBT
Motion 2002/03:U287 av Ulf Holm m.fl. (mp, s, fp, v, c)
Motion till riksdagen 2002/03:U287 av Ulf Holm m.fl. mp, s, fp, v, c Internationellt arbete gällande HBT Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i FN-sammanhang bör verka för att en konvention om rättigheter avseende sexuell läggning och könstillhörighet- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2002/03:UU2 2003/04:KU1 2003/04:UU11 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Västsahara
Motion 2002/03:U265 av Christer Engelhardt och Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2002/03:U265 av Christer Engelhardt och Hillevi Larsson s Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sveriges stöd till FN:s folkomröstningsprocess i Västsahara. Motivering FN:s säkerhetsråd upprättade 1991 en FN-styrka,- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Palestinafrågan
Motion 2002/03:U245 av Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2002/03:U245 av Hillevi Larsson s Palestinafrågan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det måste bli ett omedelbart stopp på allt övervåld från israelisk polis och militär. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU10 2003/04:UU11 2005/06:UU8
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Läkemedelsindustrin och u-länderna
Motion 2002/03:U244 av Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2002/03:U244 av Hillevi Larsson s Läkemedelsindustrin och u-länderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall arbeta för att det i FN:s regi byggs upp läkemedelsforskning och läkemedelsproduktion som på icke profitbasis tar fram billiga- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kontrollsystem för oljeutsläpp i Östersjön
Motion 2002/03:T336 av Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2002/03:T336 av Hillevi Larsson s Kontrollsystem för oljeutsläpp i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett kontrollsystem för fartyg som rensar sina oljetankar i Östersjön. Motivering Idag är det nästan riskfritt för- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Homosexuella, bisexuella och transpersoner i skolan
Motion 2002/03:Ub552 av Marina Pettersson och Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub552 av Marina Pettersson och Hillevi Larsson s Homosexuella, bisexuella och transpersoner i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lärarnas ansvar att motverka fördomar, både sina egna och andras, kring homo-bisexuella- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU11 2002/03:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Diskriminering i skolan
Motion 2002/03:Ub551 av Hillevi Larsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub551 av Hillevi Larsson m.fl. s Diskriminering i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att förbudet mot diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier genomförs snarast i syfte att stärka rättigheterna- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Körkortsundervisning
Motion 2002/03:Ub499 av Matilda Ernkrans och Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub499 av Matilda Ernkrans och Hillevi Larsson s Körkortsundervisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av en förberedande teoretisk körkortsutbildning som ett frivilligt tillval i gymnasieskolan. Motivering- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Elevernas rättigheter
Motion 2002/03:Ub498 av Fredrik Olovsson och Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub498 av Fredrik Olovsson och Hillevi Larsson s Elevernas rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att stärka elevernas rättigheter och skydd mot diskriminering. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU12 2002/03:UbU4 2002/03:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Metadonbehandling för heroinmissbrukare
Motion 2002/03:So312 av Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So312 av Hillevi Larsson s Metadonbehandling för heroinmissbrukare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta undersöka om metadonbehandling bör utvidgas för heroinmissbrukare. Motivering Det finns ca 26 000 tunga- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SoU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffande av bastuklubbslagen
Motion 2002/03:So311 av Anders Bengtsson och Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So311 av Anders Bengtsson och Hillevi Larsson s Avskaffande av bastuklubbslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att i hivpreventivt syfte avskaffa den s.k. bastuklubbslagen. Motivering Receptet för en framgångsrik- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skydd för anställda vid företagsnedläggning
Motion 2002/03:A251 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A251 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist s Skydd för anställda vid företagsnedläggning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anställningstrygghet vid företagsnedläggning. Motivering I en sammanställning som OECD- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Självdeklaration om arbetsmiljön
Motion 2002/03:A248 av Hillevi Larsson och Ronny Olander (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A248 av Hillevi Larsson och Ronny Olander s Självdeklaration om arbetsmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att självdeklaration beträffande arbetsmiljön på varje arbetsplats skall bli obligatorisk. Motivering 100 000 svenskar är idag långtidssjukskrivna.- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Övergrepp mot utvecklingsstörda
Motion 2002/03:A247 av Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A247 av Hillevi Larsson s Övergrepp mot utvecklingsstörda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de som arbetar med utvecklingsstörda skall kunna granskas i brottsregistret innan de anställs. Motivering Efter många- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom Försvarsmakten
Motion 2002/03:Fö264 av Hillevi Larsson m.fl. (s, fp, v, c, mp)
Motion till riksdagen 2002/03:Fö264 av Hillevi Larsson m.fl. s, fp, v, c, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag