Fredrik Malm (Lib)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Party
- The Liberal Party
- Constituency
- Stockholm County, seat 27
- Title
- Förbundsordförande.
- Birth year
- 1977
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Education
Chair
Committee on Cultural Affairs
Deputy member
Committee on Defence
Deputy member
Committee on the Constitution
Deputy member
Committee on European Union Affairs
Deputy member
Advisory Council on Foreign Affairs
Member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2014-9-29 – 2026-9-21
Member of Parliament
- Alternate member
- 2013-8-15 – 2014-9-29
- Alternate member
- 2006-10-6 – 2013-2-14
- Off duty
- 2013-2-15 – 2013-8-14
Committee on Education
- Chair
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2022-10-4 – 2022-10-4
- First Deputy Chair
- 2021-9-16 – 2022-9-26
- Member
- 2021-9-8 – 2021-9-16
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2021-9-8
- Deputy member
- 2010-11-17 – 2014-9-29
- Member
- 2009-9-3 – 2010-2-5
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2009-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2018-10-2 – 2021-9-8
- Member
- 2018-2-15 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2014-11-5 – 2015-3-12
- Member
- 2013-9-26 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2013-2-16 – 2013-9-25
- Member
- 2010-10-12 – 2013-2-15
- Member
- 2010-2-5 – 2010-10-4
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2015-3-6 – 2016-9-27
- Member
- 2014-10-7 – 2015-3-5
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2015-3-6 – 2018-1-24
- Deputy member
- 2012-10-1 – 2014-9-29
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2016-9-29 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2006-10-24 – 2007-10-15
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-24 – 2010-10-4
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-11-5 – 2016-1-14
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2016-3-15 – 2016-9-27
Committee on Defence
- Deputy member
- 2022-10-12 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2018-10-9 – 2022-9-26
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2022-10-12 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2020-3-26 – 2020-9-13
- Deputy member
- 2018-5-15 – 2018-6-14
- Member
- 2014-4-15 – 2014-6-12
- Member
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputy member
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Member
- 2011-9-20 – 2011-9-21
- Deputy member
- 2011-3-31 – 2011-4-1
- Deputy member
- 2010-11-23 – 2010-12-15
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2022-10-12 –
- Deputy member
- 2018-10-9 – 2022-10-4
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2018-10-2
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2022-11-10 –
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06– (statsrådsersättare 061006–140929). Ledamot utbildningsutskottet 09–10, 1:e vice ordförande 21–22 och ordförande 22–. Ledamot utrikesutskottet 10–15 och 18–21, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12 och 14, miljö- och jordbruksutskottet 14–15 och arbetsmarknadsutskottet 15–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–07 och 16–22, kulturutskottet 06–10 och 22–, utbildningsutskottet 06–09 och 10–14, EU-nämnden 10–, arbetsmarknadsutskottet 12–14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 18, utrikesutskottet 13 och 14–15, trafikutskottet 14–16, miljö- och jordbruksutskottet 15–16, civilutskottet 16 och försvarsutskottet 18–. Ledamot Utrikesnämnden 22–. Ordförande riksdagsnätverket Sverige–Kurdistan 11–14.
Föräldrar
Byggnadsingenjören Göran Malm och banktjänstemannen Ann Charlotte Malm, f. Kruse.
Utbildning
Gymnasieskola, Stockholm, slutår 97. Studier vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.
Anställningar
Ledarskribent 01–02. Förbundsordförande, LUF 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Migrationsverkets insynsråd 16–20. Ledamot, parlamentariska kommittén för en framtida hållbar migrationspolitik 19–20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 02–06. Ersättare, utbildningsnämnden 98–02, ledamot 06. Ledamot, intagningsdelegationen 98–02, integrationsnämnden 02–05 och arbetsmarknads-integrationsberedningen 03–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, LUF Söder om söder 95. Styrelseledamot, Folkpartiet i Skarpnäck 97–99 och Kungsholmen 05–06. Styrelseledamot, LUF Storstockholm 95–99. Vice förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet 99–02 och förbundsordförande 02–06. Styrelseledamot, Samfundet Sverige-Israels riksstyrelse 06–08, ordförande i Stockholmssektionen 06–09. Kyrkofullmäktig, Skarpnäck 97–00. Ledamot, Svenska kommittén mot antisemitism 05–08. Medarbetare, tidskriften Expo 99–02. Styrelseledamot, Folkpartiet Stockholms län 10–13. Vice ordförande, Liberalerna Stockholms kommun 15–21. Styrelseledamot, Swedish International Liberal Centre (Silc) 11–.
Litteratur
Naftasyndikat – berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige (20).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Konst som stulits av nazisterna under andra världskriget
Skriftlig fråga 2007/08:1336 av Malm, Fredrik (fp)
den 11 juni Fråga 2007/08:1336 Konst som stulits av nazisterna under andra världskriget av Fredrik Malm fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Sverige undertecknade 1998, tillsammans med 43 andra stater, elva grundläggande principer om hur konstverk som stals av nazister ska återbördas till de rättmätiga- Inlämnad
- 2008-06-11
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Svenskt bistånd till företrädare för Hamas
Skriftlig fråga 2007/08:1330 av Malm, Fredrik (fp)
den 11 juni Fråga 2007/08:1330 Svenskt bistånd till företrädare för Hamas av Fredrik Malm fp till statsrådet Gunilla Carlsson m Den 11 juni arrangerar Socialdemokraternas biståndsorgan Olof Palmes Internationella Center en konferens med temat Med sikte på hållbar fredKonferensen behandlar konflikten mellan Israel- Inlämnad
- 2008-06-11
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
Sverige, EU och den kritiska dialogen med den iranska regimen
Interpellation 2007/08:512 av Kakabaveh, Amineh (v)
den 13 mars Interpellation 2007/08:512 Sverige, EU och den kritiska dialogen med den iranska regimen av Amineh Kakabaveh v till utrikesminister Carl Bildt m Shahen av Irans, Reza Pahlavis, diktatur innebar en snabb kapitalistisk modernisering av delar av samhällslivet i Iran kombinerad med hårt förtryck, alltsammans- Inlämnad
- 2008-03-13
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Dödsdom mot baluchier i Iran
Skriftlig fråga 2007/08:849 av Malm, Fredrik (fp)
den 26 februari Fråga 2007/08:849 Dödsdom mot baluchier i Iran av Fredrik Malm fp till utrikesminister Carl Bildt m Den 26 april 2007 blev ett flertal medlemmar ur organisationen Voice of Justice Youth Association bortförda av den iranska regimen efter ett seminarium. I nio månader var deltagarna försvunna utan- Inlämnad
- 2008-02-26
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Turkiets dom mot Atilla Yayla
Skriftlig fråga 2007/08:680 av Malm, Fredrik (fp)
den 30 januari Fråga 2007/08:680 Turkiets dom mot Atilla Yayla av Fredrik Malm fp till utrikesminister Carl Bildt m Måndagen den 28 januari dömdes en av Turkiets mest framträdande liberaler, statsvetarprofessor Atilla Yayla till ett år och tre månaders fängelse för att ha kritiserat personkulten kring Kemal Atatürk.- Inlämnad
- 2008-01-30
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Antisemitism i arabvärlden
Skriftlig fråga 2007/08:590 av Malm, Fredrik (fp)
den 16 januari Fråga 2007/08:590 Antisemitism i arabvärlden av Fredrik Malm fp till utrikesminister Carl Bildt m Modern antisemitism har funnits i arabiska länder sedan 1930-talet då arabiska företrädare inledde ett samarbete med Nazityskland och importerade en stor del av den tyska antisemitiska propagandan till- Inlämnad
- 2008-01-16
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Betänkande 2007/08:UbU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen 2008 om anslag till utbildning och universitetsforskning. Förslagen innebär bland annat följande. Regeringen ska kunna besluta om en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång ska fortsätta att gälla. Cirka 700 miljoner kronor avsätts till fortbildning av lärare. Medlen för forskning och forskarutbildning ökar med 851,5 miljoner kronor. Därutöver ökar medlen för forskning och forskarutbildning inom högskolan med ytterligare 300 miljoner kronor, vilka huvudsakligen ska fördelas på grundval av kvalitetskriterier. Högskolans resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med 240 miljoner kronor till följd av en kvalitetsreform. Samtidigt sker en minskning av grundutbildningsanslagen med 200 miljoner kronor genom att tilldelade takbelopp sänks. Skolverkets anslag ökas med 150 miljoner kronor för utökad utbildningsinspektion.- Behandlade dokument
- 32
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 89, 281 minuter
- Justering
- 2007-11-27
- Debatt
- 2007-12-12
- Beslut
- 2007-12-12
Sanktionerade övergrepp mot kristna i Turkiet
Skriftlig fråga 2007/08:406 av Malm, Fredrik (fp)
den 4 december Fråga 2007/08:406 Sanktionerade övergrepp mot kristna i Turkiet av Fredrik Malm fp till utrikesminister Carl Bildt m Den syrisk-ortodoxa munken, Daniel Savci, kidnappades av byvakter i Tur Abdin i sydöstra Turkiet och släpptes enligt uppgifter under fredagseftermiddagen. Medierna rapporterade att- Inlämnad
- 2007-12-04
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Kvinnors situation i irakiska Kurdistan
Interpellation 2007/08:53 av Johnson, Jacob (v)
den 19 oktober Interpellation 2007/08:53 Kvinnors situation i irakiska Kurdistan av Jacob Johnson v till utrikesminister Carl Bildt m Det traditionella förtrycket av kvinnor och barn i Irak har under senare år ökat i omfattning och tagit sig alltmer skrämmande uttryck. Detta gäller såväl i södra som i norra Irak.- Inlämnad
- 2007-10-19
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Turkisk militär offensiv i den självstyrande kurdiska regionen i norra Irak
Interpellation 2007/08:42 av Malm, Fredrik (fp)
den 15 oktober Interpellation 2007/08:42 Turkisk militär offensiv i den självstyrande kurdiska regionen i norra Irak av Fredrik Malm fp till utrikesminister Carl Bildt m Tisdagen 9 oktober bad Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan landets parlament att ge klartecken för en militär offensiv i den självstyrande- Inlämnad
- 2007-10-15
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Erkännande av folkmord på armenier och assyrier/syrianer
Interpellation 2007/08:41 av Pertoft, Mats (mp)
den 15 oktober Interpellation 2007/08:41 Erkännande av folkmord på armenier och assyrier/syrianer av Mats Pertoft mp till utrikesminister Carl Bildt m Erkännandet av folkmordet på armenier och assyrier/syrianer har fått ökad aktualitet i samband med att den amerikanska kongressen erkänt folkmordet på armenier 19151919.- Inlämnad
- 2007-10-15
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Stockholmsregionen
Motion 2007/08:N379 av Gunnar Andrén m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2007/08:N379 av Gunnar Andrén m.fl. fp Stockholmsregionen fp1352 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Stockholm och Stockholmsregionens möjligheter att fungera som huvudstad, tillväxtmotor och internationellt centrum för- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Republik
Motion 2007/08:K377 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2007/08:K377 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Republik fp1437 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att republik bör införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att så länge som monarkin- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2007/08:KU14
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Religiös slakt
Motion 2007/08:MJ381 av Fredrik Malm (fp)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ381 av Fredrik Malm fp Religiös slakt fp1261 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om koscher- och halalslakt. Motivering 14 djurskyddslagen innehåller ett generellt förbud mot att slakta djur utan att först bedöva.- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En minnesdag för Raoul Wallenberg
Motion 2007/08:Kr316 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2007/08:Kr316 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp En minnesdag för Raoul Wallenberg fp1428 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en svensk minnesdag tillägnad Raoul Wallenbergs minne. Motivering Raoul Wallenberg är en- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frigivande av Dawit Isaak
Motion 2007/08:U332 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, kd, m, mp, c, v)
Motion till riksdagen 2007/08:U332 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, kd, m, mp, c, v Frigivande av Dawit Isaak fp1320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dawit Isaaks situation bör uppmärksammas. Motivering Det är nu sex år sedan- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Folkmordet på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker
Motion 2007/08:U308 av Fredrik Malm m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2007/08:U308 av Fredrik Malm m.fl. fp Folkmordet på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker fp1264 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förmå Turkiet att öppna de historiska arkiven, så att sanningen- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag