Ulf Kristersson (Mod)
Statsminister
- Party
- The Moderate Party
- Constituency
- Södermanland County, seat 30
- Birth year
- 1963
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Off duty
The Moderate Party
Party Leader
Prime Minister's Office
All assignments
Member of Parliament
- Off duty
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Ordinary member
- 2014-10-4 – 2022-10-18
- Off duty
- 2014-9-29 – 2014-10-3
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2000-4-30
Member of Parliament
- Ersättare
- 1991-10-4 – 1994-10-2
The Moderate Party
- Party Leader
- 2017-10-1 –
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy Chair
- 2014-10-7 – 2014-12-15
- Deputy member
- 1995-10-10 – 1998-10-4
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy Chair
- 2014-12-19 – 2017-10-10
- Member
- 2014-12-15 – 2014-12-18
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 1998-10-13 – 2000-4-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
- Deputy member
- 1991-10-7 – 1994-10-1
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
- Deputy member
- 1991-10-7 – 1994-10-1
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-4 – 2022-10-18
- Member
- 2017-11-22 – 2022-10-2
The War Delegation
- Member
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Member
- 2017-12-14 – 2022-10-9
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2017-12-14 – 2018-10-9
Prime Minister's Office
- 2022-10-18 – 2026-9-21
The Ministry of Health and Social Affairs
- Minister
- 2010-10-6 – 2014-10-3
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Stockholm
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 88-92.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91–00 och 14– (statsrådsersättare 911005–941003). Ledamot socialförsäkringsutskottet 94–00. Vice ordförande finansutskottet 14–17 och arbetsmarknadsutskottet 14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 91–94, utbildningsutskottet 91–98 och arbetsmarknadsutskottet 95–98. Ledamot Utrikesnämnden 17–22 och krigsdelegationen 17–22. Suppleant Riksdagens revisorer 94–00. Partiledare Moderaterna 17–. Statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 101005–141003. Statsminister, Statsrådsberedningen 221018–.
Föräldrar
Fil.kand. Lars Kristersson och adjunkten Karin Axelsson.
Utbildning
Gymnasieexamen, S:t Eskils skola, Eskilstuna 83. Värnplikt som plutonchef, S 1, Enköping 83–84. Civilekonomexamen, Uppsala universitet 85–88.
Anställningar
Chef public affairs/informationsdirektör, Connecta/Adcore-koncernen 00–01. Kommunikationskonsult, Nextwork AB 01–02. Marknadschef, näringslivets tankesmedja Timbro 95–98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96.
Kommunala uppdrag
Finanskommunalråd, Strängnäs 02–06. Socialborgarråd, Stockholm 06–10.
Litteratur
Klyftan mellan väljare och valda (88), Generationskriget (93, tillsammans med andra), Det socialpolitiska arvet (94), Non-working generation (94, tillsammans med annan) och Ett brutet löfte (95, tillsammans med andra).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Sjukvård för dem som förgiftats av PFAS i Kallinge
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1001 besvarad av Statsminister Ulf Kristersson (M)
Svar på fråga 2023/24:1001 Sjukvård för dem som förgiftats av PFAS i Kallinge till Statsminister Ulf Kristersson M Svar på fråga 2023/24:1001 av Andrea Andersson Tay V Sjukvård för dem som förgiftats av PFAS i Kallinge Andrea Andersson Tay har frågat mig vilket statsråd i regeringen som är ansvarigt för att hantera frågan- Svarsdatum
- 2024-07-04
- Frågeställare
- Andrea Andersson Tay (V)
Växande sjuktal
Svar på skriftlig fråga 2013/14:736 besvarad av Anders Karlsson (S)
Dnr S2014/5629/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:736 av Anders Karlsson S Växande sjuktal Anders Karlsson har frågat mig hur jag avser att hantera de växande sjuktalen. En viktig fråga för regeringen är att minska det omfattande utanförskapet från arbetsmarknaden.- Svarsdatum
- 2014-08-07
- Frågeställare
- Anders Karlsson (S)
Brister i lagstiftningen om sjukpenning
Svar på skriftlig fråga 2013/14:701 besvarad av Jörgen Hellman (S)
Dnr S2014/5104/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:701 av Jörgen Hellman S Brister om lagstiftningen om sjukpenning Jörgen Hellman har frågat mig om vissa regler om sjukpenning kommer att ses över. Den dom som frågeställaren hänvisar till gäller en person anställd- Svarsdatum
- 2014-06-30
- Frågeställare
- Jörgen Hellman (S)
Ökade sjukskrivningar
Svar på skriftlig fråga 2013/14:654 besvarad av Christina Oskarsson (S)
Dnr S2014/4580/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:654 av Christina Oskarsson S Ökade sjukskrivningar Christina Oskarsson har frågat mig genom vilka insatser jag avser att minska sjukskrivningstalen i Sverige och då främst de utsatta kvinnoyrkenas sjukskrivningstal.- Svarsdatum
- 2014-06-10
- Frågeställare
- Christina Oskarsson (S)
Beräkning av antagandeinkomst
Svar på skriftlig fråga 2013/14:551 besvarad av Johan Löfstrand (S)
Dnr S2014/3228/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:551 av Johan Löfstrand S Beräkning av antagandeinkomst Johan Löfstrand har frågat mig om beräkning av antagandeinkomst och om undertecknad och regeringen tänker föreslå några förändringar. Som Johan Löfstrand konstaterar,- Svarsdatum
- 2014-04-11
- Frågeställare
- Johan Löfstrand (S)