Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
med anledning av prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik
Motion 2003/04:T20 av Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 2003/04:T20 av Tomas Eneroth s med anledning av prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på alkolås. Motivering De senaste sex åren har rattfylleriet ökat med 16 procent.- Inlämnad
- 2004-06-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
insatser för att utveckla Glasriket
Skriftlig fråga 2003/04:1311 av Eneroth, Tomas (s)
den 4 juni Fråga 2003/04:1311 av Tomas Eneroth s till statsrådet Hans Karlsson om insatser för att utveckla Glasriket Glasriket har problem. Förslaget att lägga ned Sandviks glasbruk i Hovmantorp är ett av de senaste exemplen. Det är ett hårt slag mot Glasriket samtidigt som vi vet att det är ett av Sveriges populäraste- Inlämnad
- 2004-06-04
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
En ny statlig myndighet för socialförsäkringensadministration
Betänkande 2003/04:SFU13
De allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket avvecklas den 31 december 2004. Dagen efter inrättas en ny sammanhållen statlig myndighet för socialförsäkringens administration under namnet Försäkringskassan. Den nya myndigheten ska ledas av en styrelse med fullt ansvar, och en generaldirektör ska ansvara för och leda den löpande verksamheten. Ett förtroendemannaorgan, som kallas försäkringsdelegation, ska finnas i varje län. Försäkringsdelegationerna ska bland annat bevaka att myndighetens verksamhet på länsnivå bedrivs effektivt och med god service åt allmänheten. Riksdagen gjorde också ett uttalande till regeringen. Uttalandet går ut på att sammansättningen i en försäkringsdelegation bör återspegla de olika riksdagspartiernas styrkeförhållanden i respektive län.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 41, 1 minuter
- Justering
- 2004-04-20
- Debatt
- 2004-05-05
- Beslut
- 2004-05-06
Särskilda regler under en övergångsperiod förarbetstagare från EU:s nya medlemsstater
Betänkande 2003/04:SFU15
Riksdagen sade nej till regeringens övergångsregler. Beslutet innebär att inga särskilda övergångsregler ska gälla för arbetstagare från EU:s nya medlemsstater Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien. Riksdagen beslutade också att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med ett förslag om möjligheter att bevaka att kollektivavtal följs även på arbetsplatser med oorganiserade arbetstagare.- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 64, 78 minuter
- Justering
- 2004-04-20
- Debatt
- 2004-04-28
- Beslut
- 2004-04-28
Ett mänskligare arbetsliv
Motion 2003/04:A354 av Agneta Gille m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:A354 av Agneta Gille m.fl. s Ett mänskligare arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett mänskligare arbetsliv. Motivering Ohälsan har ökat dramatiskt. Närmare 800 000 svenskar står utanför arbetslivet. För att- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljön
Motion 2003/04:A347 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:A347 av Tomas Eneroth m.fl. s Arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om finansieringen av verksamheten med regionala huvudskyddsombud. Motivering Den ökande ohälsan i arbetslivet möts- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Turordningsreglerna
Motion 2003/04:A237 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:A237 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Turordningsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om turordningsreglerna. Motivering Hösten 2000 beslutade en riksdagsmajoritet, bestående av de borgerliga partierna och Miljöpartiet,- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Forskning om Web Services
Motion 2003/04:T459 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:T459 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Forskning om Web Services Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning om Web Services. Motivering Internet City är ett nätverk som består av ca 70 företag i Växjöregionen med- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Glasriket
Motion 2003/04:N364 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:N364 av Tomas Eneroth m.fl. s Glasriket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen uppmärksammar glasindustrins problem och utvecklingsmöjligheter. Motivering Den svenska glasindustrin är väl känd och står för- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dispens i strandskyddet
Motion 2003/04:MJ277 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:MJ277 av Lars Wegendal m.fl. s Dispens i strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dispensreglerna inom strandskyddet. Motivering Strandskyddets utformning har diskuterats intensivt under senare år, inte minst- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
nedläggningen av Componenta
Skriftlig fråga 2003/04:53 av Eneroth, Tomas (s)
den 6 oktober Fråga 2003/04:53 av Tomas Eneroth s till näringsminister Leif Pagrotsky om nedläggningen av Componenta Företaget Componenta lägger ner sin gjuteriverksamhet i Alvesta och flyttar verksamheten till Karkkila i Finland. Naturligtvis är detta en tragedi för alla dem som arbetar på företaget i Alvesta, men- Inlämnad
- 2003-10-06
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
Glasrikets framtid
Skriftlig fråga 2002/03:892 av Eneroth, Tomas (s)
den 8 maj Fråga 2002/03:892 av Tomas Eneroth s till näringsminister Leif Pagrotsky om Glasrikets framtid Svensk glasindustri är unik och världsberömd. Unik eftersom den förmår kombinera genuin hantverkstradition med modern och spännande formgivning. Världsberömd och erkänd på grund av dess förmåga att locka formgivare- Inlämnad
- 2003-05-08
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag
Motion 2002/03:Kr10 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Kr10 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam s med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kostnader vid arkeologiska utgrävningar.- Inlämnad
- 2003-04-17
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
3G-master
Skriftlig fråga 2002/03:676 av Eneroth, Tomas (s)
den 14 mars Fråga 2002/03:676 av Tomas Eneroth s till statsrådet Ulrica Messing om 3 G-master Riksdagen har beslutat om en mycket ambitiös utbyggnad av tredje generationens mobiltelefonisystem. Praktiskt taget hela landet ska få tillgång till 3 G-nätet. Trots de problem som branschen har för närvarande är bedömningen- Inlämnad
- 2003-03-14
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
kyrkoarkivalier
Skriftlig fråga 2002/03:440 av Eneroth, Tomas (s)
den 24 januari Fråga 2002/03:440 av Tomas Eneroth s till kulturminister Marita Ulvskog om kyrkoarkivalier När vår folkbokföring 1991 överfördes från kyrkan till de lokala skattekontoren togs också ett regeringsbeslut att våra kyrkoarkivalier skulle mikrofilmas och därefter placeras på respektive landsarkiv. Detta arbete- Inlämnad
- 2003-01-24
- Besvarare
- Marita Ulvskog (S)
Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)
Betänkande 2002/03:SFU1
Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom socialförsäkringsområdet. Vidare beslutade riksdagen om samverkan inom rehabiliteringsområdet samt om föräldraförsäkringen. De viktigaste besluten är följande. Ett mål för ökad hälsa i arbetslivet skapas. Målet innebär att sjukfrånvaron i arbetslivet ska halveras till år 2008. Samtidigt ska antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska. Vidare får upp till 5 % av de beräknade utgifterna för sjukpenning användas för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan får fr.o.m. den 1 januari 2003 utökade möjligheter att bidra med medel för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Dessa medel får utgöra statens samlade andel för sådan samverkan. Den lokala försöksverksamheten med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (Socsam) förlängs t.o.m. utgången av 2003. Den grundnivå i föräldraförsäkringen som ersätter dagar med belopp motsvarande förälderns sjukpenning höjs från 120 kr till 150 kr per dag fr.o.m. den 1 januari 2003. Föräldrar som vårdar ett barn i hemmet ska kunna få tillfällig föräldrapenning om barnet är yngre än 240 dagar och barnet annars skulle ha vårdats på sjukhus. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2003. De tio dagar med tillfällig föräldrapenning som ges i samband med adoption av ett barn ska fördelas med hälften till var och en av föräldrarna om de inte kommit överens om annat. Även adoptivföräldrar av samma kön och särskilt förordnade vårdnadshavare får denna rätt. Den sistnämnda ändringen träder i kraft den 1 februari 2003.- Behandlade dokument
- 168
- Förslagspunkter
- 68
- Reservationer
- 92
- Anföranden och repliker
- 104, 1 minuter
- Beredning
- 2002-11-12
- Justering
- 2002-12-03
- Debatt
- 2002-12-17
- Beslut
- 2002-12-18
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Motion 2002/03:So506 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So506 av Tomas Eneroth m.fl. s Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av LSS genomförs. Motivering Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Föräldraförsäkringen och a-kassan
Motion 2002/03:A221 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A221 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Föräldraförsäkringen och a-kassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en översyn av föräldraförsäkringens koppling till a-kassan. Motivering Många småbarnsföräldrar behöver- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lönebidrag
Motion 2002/03:A220 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A220 av Lars Wegendal m.fl. s Lönebidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga en förändring av lönebidragstaket. Motivering Trots en förhållandevis stark konjunktur med ökande sysselsättning och minskande- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Turordningsreglerna
Motion 2002/03:A219 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A219 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Turordningsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta initiativ till att återställa LAS vad gäller turordningsreglerna. Motivering Hösten 2000 beslutade en riksdagsmajoritet,- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag