Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
försäljning av bostäder
Skriftlig fråga 2004/05:1915 av Eneroth, Tomas (s)
den 20 juni Fråga 2004/05:1915 av Tomas Eneroth s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om försäljning av bostäder Allmännyttan har en central roll för att vi ska klara målet om allas rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad och för att vi ska kunna tillgodose kravet på ett varierat utbud av bostäder. Men- Inlämnad
- 2005-06-20
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro
Betänkande 2004/05:SFU5
Arbetsgivarna ska betala 15 procent av sjukpenningen för anställda som är helt sjukskrivna. På så sätt ska det bli mer lönsamt för arbetsgivarna att vidta åtgärder för att minska de långa sjukskrivningarna. Arbetsgivarna ska inte var med och betala sjukpenning för anställda som riskerar en eller flera längre sjukperioder och därför fått ett högriskskydd. För att minska riskerna för arbetsgivarna ingår ett skydd som består av ett fribelopp på 12 000 kronor och ett högkostnadsskydd på 4 procent av lönesumman för året. Sjuklöneperioden kortas samtidigt ned till två veckor, och sjukpenningnivå blir åter 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2005.- Behandlade dokument
- 12
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 13
- Anföranden och repliker
- 50, 153 minuter
- Justering
- 2004-11-25
- Debatt
- 2004-12-08
- Beslut
- 2004-12-08
Forskningens betydelse
Motion 2004/05:Ub428 av Kerstin Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Ub428 av Kerstin Andersson m.fl. s Forskningens betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskningens betydelse. Motivering Den svenska högskolan har under det senaste decenniet genomgått en rejäl expansion. Detta- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lönebidrag
Motion 2004/05:A284 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:A284 av Lars Wegendal m.fl. s Lönebidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anställning med lönebidrag. Motivering Regeringen bedömer i budgetpropositionen en stärkt konjunktur en begynnande uppgång inom sysselsättningen- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Public service-företagens ansvar att spegla hela landet
Motion 2004/05:Kr398 av Kenth Högström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Kr398 av Kenth Högström m.fl. s Public service-företagens ansvar att spegla hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om allmänproduktionen inom Sveriges Televisions och Sveriges Radios sändningar till minst 55- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Företagens ansvar vid nedläggningar
Motion 2004/05:A280 av Jan Björkman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:A280 av Jan Björkman m.fl. s Företagens ansvar vid nedläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företagens ansvar vid nedläggningar. Motivering Ekonomin blir alltmer globaliserad. Det kan också beskrivas som att- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översvämningar
Motion 2004/05:Fö229 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Fö229 av Lars Wegendal m.fl. s Översvämningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förebyggande åtgärder mot översvämningar. Motivering Den gångna sommaren drabbades bland annat delar av Kronoberg av omfattande översvämningar.- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:FöU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Certifiering av arbetsplatser
Motion 2004/05:A234 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:A234 av Tomas Eneroth m.fl. s Certifiering av arbetsplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undersöka möjligheterna för att arbeta med kvalitetscertifiering av arbetsplatser. Motivering Under många år har sjukfrånvaron- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vildsvin
Motion 2004/05:MJ484 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:MJ484 av Lars Wegendal m.fl. s Vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en vildsvinspolicy och om typgodkända burfällor. Motivering Antalet vildsvin har ökat mycket kraftigt i landet. Enligt de beräkningar- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Borgerlig begravningsförrättare
Motion 2004/05:K325 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:K325 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Borgerlig begravningsförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en lagändring för att utse borgerliga begravningsförrättare. Motivering Dagens samhälle består- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:KU32
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trygghet för elever i skolor med alternativ drift
Motion 2004/05:Ub358 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Ub358 av Lars Wegendal m.fl. s Trygghet för elever i skolor med alternativ drift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättvisa villkor för kommunala och fristående skolor. Motivering Enligt skollagen är en kommun skyldig- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skyddet mot spam i offentlig verksamhet
Motion 2004/05:K256 av Tomas Eneroth och Kent Härstedt (s)
Motion till riksdagen 2004/05:K256 av Tomas Eneroth och Kent Härstedt s Skyddet mot spam i offentlig verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av skyddet mot spam i offentlig verksamhet. Motivering IT-utvecklingen erbjuder många spännande- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skuldsatta barn
Motion 2004/05:L378 av Fredrik Olovsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:L378 av Fredrik Olovsson m.fl. s Skuldsatta barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av lagförändringar för att förhindra att föräldrar skuldsätter sina barn. Motivering Enligt föräldrabalken kan föräldrar inte- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:LU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Harmonisering av byggregler i Norden
Motion 2004/05:Bo221 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Bo221 av Lars Wegendal m.fl. s Harmonisering av byggregler i Norden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett svenskt initiativ till gemensamma byggregler i Norden för ökad träanvändning. Motivering Det byggs för närvarande- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:BoU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Firandet av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse
Motion 2004/05:Kr276 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Kr276 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam s Firandet av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett statligt engagemang för alla de samlade projekten inför Linnéjubileet- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Statens regionalpolitiska ansvar vid förändringar av statlig verksamhet
Motion 2004/05:N292 av Lars Wegendal och Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 2004/05:N292 av Lars Wegendal och Tomas Eneroth s Statens regionalpolitiska ansvar vid förändringar av statlig verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statens regionalpolitiska ansvar vid förändringar av statlig verksamhet.- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ersättare i primärkommunernas fullmäktigeförsamlingar
Motion 2004/05:K324 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:K324 av Lars Wegendal m.fl. s Ersättare i primärkommunernas fullmäktigeförsamlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat antal ersättare i kommunernas fullmäktigeförsamlingar. Motivering I kommunallagen anges de- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svarttaxi
Motion 2004/05:T274 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:T274 av Tomas Eneroth m.fl. s Svarttaxi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skärpt lag mot olaga yrkesmässig trafik samt om ytterligare åtgärder för att förhindra s.k. svarttaxiverksamhet. Motivering Efter en intensiv- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Anställningsskyddet vid inhyrning av arbetskraft
Motion 2004/05:A252 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:A252 av Tomas Eneroth m.fl. s Anställningsskyddet vid inhyrning av arbetskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inhyrd arbetskraft när uppsagda arbetstagare har företrädesrätt enligt 25 LAS. Motivering I början av- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Turordningsreglerna
Motion 2004/05:A233 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:A233 av Tomas Eneroth m.fl. s Turordningsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett initiativ till att återställa LAS vad gäller turordningsreglerna. Motivering Hösten 2000 beslutade en riksdagsmajoritet, bestående- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag