Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning
Betänkande 2005/06:SfU15
Den 1 juli höjs inkomsttaket i sjuk- och föräldraförsäkringen från drygt 24 800 kronor till drygt 33 000 kronor per månad. Den som tjänar upp till 33 000 kronor i månaden kommer då att få 80 procent av lönen från försäkringskassan när de är sjuka eller föräldralediga. Det höjda inkomsttaket kommer även att omfatta bland annat rehabiliteringspenning, havandeskapspenning, tillfällig föräldrapenning och närståendepenning. Inkomsttaket höjs bland annat för att allt fler tjänar över taket. Det höjda taket berör 1,4 miljoner arbetstagare. Det kan också vara ett sätt att främja en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten, det vill säga att män att tar ut en större del än i dag. Även den lägsta nivån för hel föräldraförsäkring höjs, från 60 kronor per dag till 180 kronor per dag. Höjningen gäller barn som föds efter den 30 juni 2006. De så kallade lägstanivådagarna är 90 dagar utöver den vanliga föräldraförsäkringen på 390 dagar. Ersättningen är lika för alla oavsett inkomst.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 41, 125 minuter
- Justering
- 2006-05-04
- Debatt
- 2006-05-16
- Beslut
- 2006-05-17
med anledning av prop. 2005/06:148 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.
Motion 2005/06:Ub11 av Tomas Eneroth (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i sin utformning av kurser inom gymnasial vuxenutbildning tar hänsyn till behovet av att även framöver kunna ha kurser med mindre omfattning än 100 poäng. Motivering Vuxenutbildningen har utvecklats- Inlämnad
- 2006-04-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:UbU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2005/06:109 Åtgärder mot svarttaxi m.m.
Motion 2005/06:T11 av Tomas Eneroth och Anders Karlsson (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om undantag från yrkestrafiklagens bestämmelser om 21-årsgräns för att erhålla taxikörkort. Motivering I regeringens proposition 2005/06:109 om åtgärder mot svarttaxi föreslår regeringen att ett särskilt körprov införs.- Inlämnad
- 2006-03-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kommunikationer i Kronobergs län
Motion 2005/06:T574 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om kommunikationer i Kronobergs län. Motivering Genom att tio nya länder i östra Europa blev medlemmar i EU under år 2004 har läget för Kronobergs län och hela sydöstra Sverige förändrats påtagligt. Handelsutbytet- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Volontärbyrån
Motion 2005/06:K469 av Tomas Eneroth (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förutsättningarna för Volontärbyrån. Motivering Det hävdas ibland att intresset för ideella insatser minskat, och ofta tar man medlemstalen i ideella organisationer som intäkt för sådana påståenden. Mycket talar för- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:KrU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samarbetet mellan tull och polis
Motion 2005/06:Ju527 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade befogenheter för tullare. Motivering Ibland är det endast tullmyndigheten som är närvarande vid en gränskontroll, trots att polis krävs för att vidta vissa åtgärder mot misstänkta. På grund av detta och eftersom- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Turordningsregler
Motion 2005/06:A382 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett initiativ till att återställa turordningsreglerna i LAS. Motivering Hösten 2000 beslutade en riksdagsmajoritet, bestående av de borgerliga partierna och Miljöpartiet, att två personer skulle få undantas från turordningsreglerna- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagen om offentlig upphandling
Motion 2005/06:Fi292 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om offentlig upphandling. Motivering När staten i dag gör offentliga upphandlingar tas ofta inte hänsyn till om anbudsgivarna tecknat kollektivavtal. När en upphandling ska ske är det brukligt att man sätter upp- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:FiU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Spelmarknaden och idrottsrörelsen
Motion 2005/06:Kr329 av Tomas Eneroth (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att agera till försvar av den nationellt reglerade spelmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att inom EU verka för att spel- och lotteriverksamheter undantas i- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:KrU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Företagsansvar vid nedläggningar eller utflyttningar
Motion 2005/06:A353 av Jan Björkman m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om företagens ansvar vid nedläggningar eller utflyttningar. Motivering Ekonomin blir alltmer globaliserad. Det kan också beskrivas som att kapitalet inte känner några gränser. På ett sätt gynnas vi alla av globalisering,- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Elförsörjning
Motion 2005/06:N374 av Tomas Eneroth (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att säkerställa säkrare elförsörjning. Motivering För många medborgare i Kronoberg var stormen Gudrun början på en mycket lång period av utebliven elförsörjning. Kritiken mot elbolagens oförmåga att säkerställa- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell roaming
Motion 2005/06:T425 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att överväga förstärkt möjlighet till nationell roaming. Motivering Stormen Gudruns följder blev drastiska för tusentals medborgare. Kommuner, myndigheter och organisationer fick ägna sig åt krishantering- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konsumentrådgivning
Motion 2005/06:L337 av Tomas Eneroth och Anita Jönsson (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat samhälleligt ansvar för konsumentrådgivning i hela landet. Motivering Konsumentverkets uppgift är att stärka konsumenternas ställning och inflytande på marknaden samt att öka hushållens möjligheter att utnyttja- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:LU33
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rekrytering till räddningstjänsten
Motion 2005/06:Fö244 av Tomas Eneroth (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av åtgärder för rekrytering till räddningstjänsten. Motivering Svensk räddningstjänst har mycket hög kvalitet och klarar av att på kort tid göra insatser vid såväl bränder, bilolyckor som översvämningar.- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Körkortsvalidering
Motion 2005/06:T489 av Tomas Eneroth (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att överväga en översyn av körkortsvalideringen. Motivering Under senare år har ett ökat intresse märkts för att validera kunskaper och erfarenheter som människor med utländsk bakgrund har med sig till Sverige.- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 1999/2000:101 Åtgärder mot viss sparkasseverksamhet
Motion 1999/2000:Fi48 av Marianne Carlström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fi48 av Olsson, Karin s med anledning av prop. 1999/2000:101 Åtgärder mot viss sparkasseverksamhet I propositionen föreslår regeringen stopp för registrering av nya sparkassor, det vill säga sådana små ekonomiska föreningar med ett begränsat antal medlemmar som bedriver sparkasseverksamhet- Inlämnad
- 2000-05-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:FiU28
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
underhållsstödet
Skriftlig fråga 1999/2000:666 av Eneroth, Tomas (s)
den 8 mars Fråga 1999/2000:666 av Tomas Eneroth s till statsrådet Ingela Thalén om underhållsstödet År 1997 infördes ett nytt system för underhållsstöd med den goda avsikten att tydliggöra båda föräldrarnas ekonomiska ansvar för sina barn. Fr.o.m. den 1 februari i år ändrades reglerna för hur återbetalningsbeloppet- Inlämnad
- 2000-03-08
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)
diktatorers brott mot mänskligheten
Skriftlig fråga 1999/2000:645 av Eneroth, Tomas (s)
den 1 mars Fråga 1999/2000:645 av Tomas Eneroth s till utrikesminister Anna Lindh om diktatorers brott mot mänskligheten När den förre chilenske diktatorn Augusto Pinochet fängslades av brittiska myndigheter gavs en tydlig signal ut i världen Europa accepterar inte att de som begått brott mot mänskligheten går fria- Inlämnad
- 2000-03-01
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
sexköp
Skriftlig fråga 1999/2000:218 av Eneroth, Tomas (s)
den 16 november Fråga 1999/2000:218 av Tomas Eneroth s till justitieminister Laila Freivalds om sexköp Företrädare för polisen i Stockholm har i medierna framfört allvarlig kritik mot åklagarväsendet när det gäller tillämpningen av den s.k. sexköpslagen. Kraftig försening av handläggningstiden och oklar tillämpning- Inlämnad
- 1999-11-16
- Besvarare
- justitieminister Laila Freivalds (S)