Teresa Carvalho (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Östergötland County, seat 181
- Title
- Pol.mag.
- Birth year
- 1984
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on the Labour Market
Deputy Chair
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2019-12-1 – 2026-9-21
- Off duty
- 2019-2-11 – 2019-11-30
- Ordinary member
- 2017-1-2 – 2019-2-10
- Off duty
- 2016-4-18 – 2017-1-1
- Ordinary member
- 2014-9-29 – 2016-4-17
Committee on the Labour Market
- Deputy Chair
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2022-10-4 – 2022-10-4
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2017-4-6 – 2018-9-24
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
- Member
- 2014-10-7 – 2016-4-17
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Vice ordförande arbetsmarknadsutskottet 22–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 14–22. Ledamot EU-nämnden 14–16 och 18–22. Suppleant civilutskottet 17–18.
Föräldrar
Fernando Carvalho och Ulla Petterson Carvalho.
Utbildning
Hagagymnasiet, Norrköping, slutår 03. Pol.mag., Linköpings universitet 09.
Anställningar
Informatör, Byrån mot diskriminering 09–11. Informations- och föreningssamordnare, Riksbyggen 11–14.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norrköping 06–18. Ledamot, kommunstyrelsen, Norrköping 10–14 och 1:e vice ordförande 12–14. Ledamot, gymnasienämnden, Norrköping 07–10. Ordförande, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Norrköping 11–14. Ordförande, Norrköping Science Park 16–19. Ordförande, Norrköping Visualisering AB 19–22.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande Socialdemokraterna i Norrköping 15–19. Ordförande Socialdemokraterna Östergötland 21–.
Litteratur
En svårslagen själ, om Norrköping – socialdemokratin och framtiden (13, tillsammans med Lars Stjernkvist, Eva Andersson och Olle Johansson).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
EWK-museets framtid
Motion 2014/15:1138 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1138 av Teresa Carvalho m.fl. S EWK-museets framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inleda en dialog om möjligheterna att göra det lättare för Arbetets museum att fortsätta driva EWK-museet för politisk illustrationskonst.- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Opinionsundersökningars påverkan på valresultatet
Motion 2014/15:1137 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1137 av Teresa Carvalho m.fl. S Opinionsundersökningars påverkan på valresultatet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att reglera att opinionsundersökningar publiceras i nära anslutning till- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Leveransplikt för läkemedelsleverantörer
Motion 2014/15:927 av Teresa Carvalho och Mattias Ottosson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:927 av Teresa Carvalho och Mattias Ottosson S Leveransplikt för läkemedelsleverantörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa leveransplikt för läkemedelsleverantörer eller på något- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vidareförsäljning av biljetter
Motion 2014/15:926 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:926 av Teresa Carvalho m.fl. S Vidareförsäljning av biljetter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vidareförsäljning av biljetter. Motivering Kultur och idrott är en viktig del av välbefinnandet, varför tillgänglighet- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En levande landsbygd och skärgård
Motion 2014/15:925 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:925 av Johan Löfstrand m.fl. S En levande landsbygd och skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av att formulera en nationell strategi för en levande landsbygd och skärgård. Motivering En- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättrade villkor för småföretagare
Motion 2014/15:924 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:924 av Johan Löfstrand m.fl. S Förbättrade villkor för småföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av åtgärder för att förbättra villkoren för småföretagare. Motivering Sysselsättningen- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bildande av Ombergs nationalpark
Motion 2014/15:923 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:923 av Johan Andersson m.fl. S Bildande av Ombergs nationalpark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bildande av Ombergs nationalpark. Motivering Vi östgötska riksdagsledamöter har i flera år motionerat om att Omberg- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bostäder för äldre
Motion 2014/15:922 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:922 av Johan Andersson m.fl. S Bostäder för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om byggande av bostäder för äldre. Motivering Bostadsmarknaden har idag stora utmaningar framför sig. På flera ställen, som i storstäderna,- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sancta Birgitta Klostermuseum
Motion 2014/15:921 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:921 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Sancta Birgitta Klostermuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att belysa frågan om en mer långsiktigt tryggad verksamhet för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag