Stina Bergström (Grn)
Tidigare riksdagsledamot
- Party
- The Green Party
- Constituency
- Värmland County
- Birth year
- 1958
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2018-9-24
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Environment and Agriculture
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2016-6-28 – 2018-9-24
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2017-9-28 – 2018-9-24
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kils kommun 07-10. 1:e vice ordförande, kommunstyrelsen 07-10. Ledamot, kollektivtrafiknämnden, Karlstads kommun 98-99. Ersättare, barn- och utbildningsnämnden, Kils kommun 03-06. Ledamot, miljö- och byggnadsnämnden 05-06 och samverkansnämnden 09-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Göteborg och Karlstad 70-80-tal. Styrelseledamot, Miljöförbundet Jordens Vänner, Karlstad och riksnivå 90-tal. Styrelseledamot, Mp Kil 00-11. Styrelseledamot, Mp Värmland 00-05, 08-11.
Bostadsort
Högboda
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot trafikutskottet 10-14 och ledamot miljö-och jordbruksutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 14- och EU-nämnden 16-.
Föräldrar
Juristen Svante Bergström och läraren Margareta Bergström, f. Kähr.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Katedralskolan i Uppsala, slutår 77. Studier i filosofi och juridik, Uppsala universitet 77-79. Kulturvetarlinjen, Göteborgs universitet 79-83. Journalisthögskolan, Göteborg 86. Studier i litteraturvetenskap, Karlstads universitet 01-02.
Anställningar
Affärsbiträde, Studentlivs i Uppsala 77. Assistent, Uppsala universitet 79. Korrekturläsare, Göteborgs-Posten 80. Assistent, Göteborgs universitet 80. Hemsamarit, Göteborgs kommun 81. Museiamanuens, Göteborgs universitet 81-82. Assistent, ABF 83-84. Arkivarie och kopist, Värmlands Folkblad 84-86. Journalist, Värmlands Folkblad 84-86. Journalist, Bohusläningen 86. Kulturassistent, Forshaga kommun 87-92. Teaterproducent, Teaterkooperativet Draken 92-95. Teaterproducent, Studiefrämjandet 96. Frilansjournalist, Värmlands Folkblad, Kyrknytt m.fl. 86-05. Informatör och rekryterare, Karlstads universitet 96-02. Studievägledare och informatör, Karlstads universitet 02-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 14- och ledamot, SMHI:s insynsråd 15-.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Sveaskogs avverkningar av skyddsvärda skogar
Skriftlig fråga 2017/18:317 av Stina Bergström (MP)
Fråga 2017/18:317 Sveaskogs avverkningar av skyddsvärda skogar av Stina Bergström MP till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den senaste tiden har det framkommit oroväckande rapporter om Sveaskogs avverkningar av skyddsvärda skogar. Bland annat har medier i Dalarna de senaste veckorna rapporterat om ett- Inlämnad
- 2017-11-22
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)