Stefan Nilsson (Grn)
Tidigare ersättare
- Party
- The Green Party
- Constituency
- City of Stockholm
- Birth year
- 1959
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Alternate member
- 2017-7-15 – 2018-9-24
- Ersättare
- 2016-6-7 – 2017-7-14
- Alternate member
- 2014-10-3 – 2016-6-6
Committee on Justice
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-11-30
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-11-30
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2017-2-1 – 2017-11-30
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14- (statsrådsersättare 141003-160606, ersättare 160607-). Suppleant justitieutskottet 14- och socialutskottet 14-.
Föräldrar
Carl-Erik Nilsson och Vanja Regnander.
Utbildning
Gymnasieskola, Peder Skrivares Skola, Varberg, slutår 78. Socionomexamen, Lunds universitet 86. Fil.kand., huvudämne: företagsekonomi; kompletterande ämnen: nationalekonomi, ekonomisk historia, retorik, Umeå universitet 00.
Anställningar
Sportskribent, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Östersundsposten 79-82. Socialsekreterare, Kristianstad, Falkenberg, Tyresö, Stockholms stad 86-94. Politisk sekreterare, Stockholms läns landsting 89-91. Dansinstruktör i salsa och merengue, egen regi 99-02. Enhetschef, personlig assistans, Tibro 01-02. Enhetschef, ekonomiskt bistånd, Kinna kommun 02. Enhetschef, personlig assistans, Knivsta kommun 03-04. Biståndsbedömare, Huddinge kommun, Stockholms stad 05-06. Enhetschef, vård- och omsorgsboende, Nynäshamns kommun 06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Kommissionen för jämlik hälsa, referensgruppen 16-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm (ersättare) 91-94. Gruppledare, kommunfullmäktig, Stockholm, 06-14. Kommunstyrelsen, Stockholm 06-14. Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd, Stockholm 05-06. Socialnämnden, Stockholm 06-14. Vice ordförande, Östermalms stadsdelsnämnd, Stockholm 10-14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Svenska Afghanistankommittén, förbundsstyrelsen 88-94. Ledamot, Miljöpartiet i Stockholm, 04-06 och 15-, ordförande 06-07. Ledamot, Vi Som Inte Röker (Visir) 14-. Ledamot, Hammarby Bandy IF 15-. Vice ordförande, Miljömagasinet 16-.