Mattias Jonsson (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- City of Göteborg, seat 18
- Birth year
- 1974
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Industry and Trade
Member
The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Deputy Chair
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2026-9-21
Committee on Industry and Trade
- Member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Defence
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
- Deputy Chair
- 2022-11-24 –
- Member
- 2022-11-1 – 2022-11-24
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2014-10-7 – 2022-10-2
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot näringsutskottet 14–. Suppleant justitieutskottet 10–18, näringsutskottet 10–14, trafikutskottet 14–18 och försvarsutskottet 18–22. Suppleant riksdagsstyrelsen 14–22. Vice ordförande Europarådets svenska delegation 22–.
Bostadsort
Göteborg
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Utbyggnad av elnät
Interpellation 2023/24:57 av Monica Haider (S)
Interpellation 2023/24:57 Utbyggnad av elnät av Monica Haider S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Just nu tävlar länder om att ta ledande positioner inom den gröna omställningen för att säkra framtidens investeringar och arbetstillfällen. Med en tydlig politisk riktning, omfattande investeringar och en stark- Inlämnad
- 2023-10-04
- Svarsdatum
- 2023-10-24
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Ökad elproduktion för industrins utveckling och nyetableringar
Interpellation 2023/24:68 av Fredrik Olovsson (S)
Interpellation 2023/24:68 Ökad elproduktion för industrins utveckling och nyetableringar av Fredrik Olovsson S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Just nu tävlar länder om att ta ledande positioner inom den gröna omställningen för att säkra framtidens investeringar och arbetstillfällen. Med en tydlig politisk- Inlämnad
- 2023-10-05
- Svarsdatum
- 2023-10-24
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Tiggeri
Interpellation 2012/13:509 av Jonsson, Mattias (S)
den 29 augusti Interpellation 2012/13:509 Tiggeri av Mattias Jonsson S till statsrådet Maria Larsson KD Tiggande människor har blivit vanligare i Sveriges största städer, men även i medelstora och mindre städer kan man se detta från och till. De stora sociala skillnaderna i Europa gör att många människor söker- Inlämnad
- 2013-08-29
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Överutnyttjande av lönebidragsanställningar
Interpellation 2012/13:371 av Jonsson, Mattias (S)
den 10 april Interpellation 2012/13:371 Överutnyttjande av lönebidragsanställningar av Mattias Jonsson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M I februari debatterade jag i riksdagens kammare med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström om hur det kommer sig att Arbetsförmedlingen i ett läge där över 400 000- Inlämnad
- 2013-04-10
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Arbetsförmedlingens överskott
Interpellation 2012/13:239 av Jonsson, Mattias (S)
den 31 januari Interpellation 2012/13:239 Arbetsförmedlingens överskott av Mattias Jonsson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Bara för år 2012 har Arbetsförmedlingen i Göteborgsområdet återbetalat 180 miljoner kronor till statskassan. Arbetsförmedlingen själv uppger att 120 miljoner kronor av dessa- Inlämnad
- 2013-01-31
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)