Leif Pettersson (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- Norrbotten County
- Birth year
- 1954
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2009-1-1 – 2018-9-24
- Off duty
- 2008-11-3 – 2008-12-31
- Ordinary member
- 2006-10-2 – 2008-11-2
Committee on Transport and Communications
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Defence
- Deputy member
- 2014-11-5 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-19 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2007-1-17 – 2010-10-4
Committee on Finance
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2018-1-1 – 2018-9-24
Election Review Board
- Member
- 2015-2-18 – 2019-3-13
- Deputy member
- 2011-4-6 – 2015-2-18
Board of the National Audit Office
- Deputy member
- 2006-10-17 – 2010-12-31
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot trafikutskottet 10-. Suppleant civilutskottet 06-10, kulturutskottet 06-14, försvarsutskottet 07- och finansutskottet 14-. Ledamot Valprövningsnämnden 15-. Suppleant Riksrevisionens styrelse 06-10 och Valprövningsnämnden 11-15.
Föräldrar
Järnverksarbetaren Thure Pettersson och handelsanställda Astrid Pettersson, f. Renberg.
Utbildning
Gymnasieskola, Luleå, slutår 73.
Anställningar
Järnverksarbetare 73-76. Ombudsman, SSU Norrbotten och SSU Stockholms län 76-81. Ombudsman, Socialdemokraterna i Huddinge, Stockholms län, Boden och Norrbotten 81-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, E-offentlighetskommittén 08-10. Ledamot, referensgruppen till utredningen om översyn av filmcensuren för vuxna 08-09. Suppleant, Presstödsnämnden 08-14.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Boden 06-. Ledamot, kommunstyrelsen, Huddinge 88-90. Styrelseledamot, Stiftelsen Boden Bo 98-06.
Bostadsort
Boden