Lars Hjälmered (Mod)
Tidigare riksdagsledamot
- Party
- The Moderate Party
- Constituency
- City of Göteborg
- Birth year
- 1977
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2019-5-11 – 2022-9-26
- Off duty
- 2019-2-25 – 2019-5-10
- Ordinary member
- 2013-1-1 – 2019-2-24
- Off duty
- 2012-9-1 – 2012-12-31
- Ordinary member
- 2006-10-2 – 2012-8-31
Committee on Industry and Trade
- Chair
- 2019-5-11 – 2022-1-28
- Member
- 2019-2-26 – 2019-5-10
- Chair
- 2018-10-2 – 2019-2-26
- Member
- 2018-10-2 – 2018-10-2
- Deputy Chair
- 2014-12-19 – 2018-9-24
- Member
- 2014-12-18 – 2014-12-18
- Member
- 2013-9-26 – 2014-9-29
Committee on Education
- Second Deputy Chair
- 2022-2-1 – 2022-9-26
- Member
- 2022-1-28 – 2022-2-1
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-1-28
- Deputy member
- 2009-10-16 – 2010-10-4
- Member
- 2006-11-15 – 2009-10-16
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy Chair
- 2014-10-7 – 2014-12-18
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2006-12-1
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2010-10-12 – 2013-9-25
- Member
- 2009-10-16 – 2010-10-4
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2010-10-12 – 2013-9-25
The War Delegation
- Member
- 2018-10-9 – 2022-9-26
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
The Bank of Sweden Tercentenary Foundation
- Personally appointed substitute
- 2010-11-1 – 2014-10-31
- Personally appointed substitute
- 2008-10-14 – 2010-10-31
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2013-9-17 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2012-10-4 – 2013-9-16
- Deputy member
- 2011-10-12 – 2012-9-18
- Deputy member
- 2010-10-19 – 2011-9-15
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-09, miljö- och jordbruksutskottet 09-13, EU-nämnden 10-13 och näringsutskottet 13-14. Ordförande näringsutskottet 18-. Vice ordförande trafikutskottet 14 och näringsutskottet 14-18. Suppleant trafikutskottet 06 och utbildningsutskottet 06 och 09-10. Ledamot krigsdelegationen 18-. Ersättare riksdagsstyrelsen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Suppleant styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 08-14.
Föräldrar
Civilingenjören Jan-Olof Hjälmered och fil.kand. Maud Stunek Hjälmered.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg 93-96. Ekonomisk historia, pedagogik och offentlig förvaltning, Göteborgs universitet 97-01. Master of science in Mechanical Engineering, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 98-03.
Anställningar
Projektledare, Stiftelsen Sverige i Europa 03. It- och kommunikationssamordnare samt inköpsstrateg, Volvo, Trollhättan 04-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen. Tidigare ledamot, Energikommissionen och Miljömålsberedningen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Göteborg 02-06. Ersättare, kommunstyrelsen 00-02. Ledamot, utbildningsnämnden 99-02. Styrelseledamot, Lindholmen Utveckling AB 96-00, Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB 07-15, Johanneberg Science Park AB 11-15 och Lindholmen Science Park 19-. Styrelseersättare, SGS Studentbostäder 00-06. Vice ordförande, Stadsdelsnämnd Örgryte 03-06. Styrelseersättare, Göteborgs folkhögskola 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Distriktsordförande, MUF Göteborg 98-01. Kårfullmäktig, Chalmers studentkår 01-02.
Litteratur
Moderata ungdomsförbundet i Göteborg 100 år, jubileumsskrift (tillsammans med andra).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Bedrägerier mot småföretagare
Motion 2011/12:Fi257 av Lars Hjälmered och Hans Rothenberg (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi257 av Lars Hjälmered och Hans Rothenberg M Bedrägerier mot småföretagare M0672 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen om kreditupplysning om företag. Motivering Småföretagarna är en- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av alkoholskatten
Motion 2011/12:Sk293 av Jan R Andersson och Lars Hjälmered (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk293 av Jan R Andersson och Lars Hjälmered M Översyn av alkoholskatten M0183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av alkoholskatten. Motivering Många ungdomar har idag lika lätt att få tag i sprit som- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärkande av den svenska sjöfartsnäringen
Motion 2011/12:T274 av Hans Rothenberg och Lars Hjälmered (M)
Motion till riksdagen 2011/12:T274 av Hans Rothenberg och Lars Hjälmered M Stärkande av den svenska sjöfartsnäringen M0759 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att svensk sjöfart även framgent kan inta en ledande- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Spelverksamhet och serveringstillstånd
Motion 2011/12:Kr279 av Jan R Andersson och Lars Hjälmered (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr279 av Jan R Andersson och Lars Hjälmered M Spelverksamhet och serveringstillstånd M0180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om spelverksamhet och serveringstillstånd. Motivering För att kunna bedriva automatspel- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Migrationsregler som underlättar företagande och investeringar
Motion 2011/12:Sf272 av Lars Hjälmered och Hans Rothenberg (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf272 av Lars Hjälmered och Hans Rothenberg M Migrationsregler som underlättar företagande och investeringar M0681 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta arbetskraftsinvandring vad gäller företagande- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Handel med obeskattade cigaretter
Motion 2011/12:So455 av Lars Hjälmered och Abdirizak Waberi (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So455 av Lars Hjälmered och Abdirizak Waberi M Handel med obeskattade cigaretter M0663 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om illegal handel med cigaretter. Motivering Illegal handel med obeskattade cigaretter är en- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regelverk och utbildning för segling med traditionsfartyg
Motion 2011/12:T358 av Lars Hjälmered och Lars-Arne Staxäng (M)
Motion till riksdagen 2011/12:T358 av Lars Hjälmered och Lars-Arne Staxäng M Regelverk och utbildning för segling med traditionsfartyg M0537 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelverk och utbildning för traditionsfartyg, större privata båtar- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utökad valfrihet i äldreomsorgen
Motion 2011/12:So456 av Lars Hjälmered och Olof Lavesson (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So456 av Lars Hjälmered och Olof Lavesson M Utökad valfrihet i äldreomsorgen M0533 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att införa valfrihet inom äldreomsorgen. Motivering Sedan den 1 januari 2009 reglerar- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag