Jonas Jacobsson Gjörtler (Mod)
Tidigare riksdagsledamot
- Party
- The Moderate Party
- Constituency
- Skåne County West
- Birth year
- 1973
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telephone
- 08-786 58 45
Current assignments
The General Council of the Riksbank
Member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2016-1-1 – 2018-9-24
- Off duty
- 2015-9-28 – 2015-12-31
- Ordinary member
- 2011-6-23 – 2015-9-27
- Off duty
- 2011-4-4 – 2011-6-22
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2011-4-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy Chair
- 2018-1-18 – 2018-9-24
- Member
- 2017-12-19 – 2018-1-18
Committee on Industry and Trade
- Member
- 2010-10-12 – 2013-4-18
Committee on Finance
- Member
- 2014-10-7 – 2015-12-18
- Member
- 2013-4-19 – 2014-9-29
Committee on Environment and Agriculture
- Member
- 2015-12-18 – 2017-10-13
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2010-11-17 – 2014-9-29
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Chair
- 2018-5-15 – 2018-6-14
The General Council of the Riksbank
- Member
- 2022-10-11 –
- Deputy member
- 2018-10-9 – 2022-10-9
The Bank of Sweden Tercentenary Foundation
- Personally appointed substitute
- 2014-11-1 – 2018-9-24
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 10-13, finansutskottet 13-15 och miljö-och jordbruksutskottet 15-. Suppleant trafikutskottet 10-14. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 14-.
Föräldrar
Ingenjören Hans-Gunnar Jacobsson och kontoristen Birgit Jacobsson, f. Jönsson.
Utbildning
Gymnasieskola, Tycho Braheskolan, Helsingborg, slutår 93. Universitetsstudier, Lunds universitet, slutår 98.
Anställningar
Politisk sekreterare, Helsingborgs stad 98-99. Politisk sekreterare, Region Skåne 99-02. Kampanjledare, Sverige i Europa 03. Kommunikationskonsult, Aspekta AB 03-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, kommittén Luftförsvaret efter 2040, 12-14.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Helsingborg 94-02 och 14-15. Ersättare, kommunstyrelsen, Helsingborg 98-02. Ledamot, arbetsmarknadsnämnden, Helsingborg 94-98. Suppleant, Helsingborg Hamn AB 94-98. Ordförande, Kommunala invandrarrådet, Helsingborg 99-01. Ledamot, nämnden för Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt 98-02. Ledamot, vård- och omsorgsnämnden, Helsingborg 98-01. Ledamot, regionfullmäktige, Skåne 98-02, ersättare 14-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Kretsordförande, Moderaterna i Helsingborg 11-15, ledamot 09-11. Ledamot, förbundsstyrelsen för Skånemoderaterna 09-11. Distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Skåne 00-01. Distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet Malmöhus 99-00. Ledamot, förbundsstyrelsen för Moderaterna i Malmöhus 99-01 Ledamot, Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse 00-02. Vice ordförande, Moderata Ungdomsförbundet Malmöhus 98-99, ledamot 95-98. Ordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Helsingborg 94-96, vice ordförande 93-94, ledamot 92-93.
Bostadsort
Helsingborg