Johan Löfstrand (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Östergötland County, seat 88
- Title
- Statistician
- Birth year
- 1976
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
The Social Democratic Party
Committee on Civil Affairs
Deputy member
Committee on Environment and Agriculture
Deputy member
The Riksdag Board
Member
Council for Members' Affairs
Member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2017-7-1 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-2-27 – 2017-6-30
- Ordinary member
- 2016-1-1 – 2017-2-26
- Off duty
- 2015-9-1 – 2015-12-31
- Ordinary member
- 2002-9-30 – 2015-8-31
The Social Democratic Party
- 2022-10-7 –
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy Chair
- 2017-7-1 – 2018-9-24
- Member
- 2017-3-2 – 2017-6-30
- Deputy Chair
- 2016-1-1 – 2017-3-2
- Member
- 2015-9-18 – 2015-12-31
- Deputy Chair
- 2014-10-7 – 2015-9-18
- Member
- 2009-11-28 – 2010-10-4
- Chair
- 2009-11-3 – 2009-11-27
- Member
- 2006-10-10 – 2009-11-3
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2010-10-19 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy Chair
- 2018-3-13 – 2018-5-24
- 2013-3-20 – 2014-3-26
Committee on Civil Law
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
The War Delegation
- Member
- 2014-10-14 – 2022-10-9
The Riksdag Board
- Member
- 2022-10-4 –
Council for Members' Affairs
- Member
- 2022-10-12 –
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot lagutskottet 02–06, civilutskottet 06–09, 10, 15 och 19–22, ordförande 09, vice ordförande 14–15 och 16–18. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14. Suppleant trafikutskottet 02–06, försvarsutskottet 06–14, civilutskottet 22– och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 14–22, riksdagsstyrelsen 22– och ledamotsrådet 22–. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 22–.
Föräldrar
Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
Utbildning
Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
Anställningar
Livsmedelsarbetare 93–94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03–07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06–10 och 16–. Ledamot, insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötlands län 11–. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–14. Ledamot, referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05–07. Ledamot, referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06–08. Ledamot, parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10–13. Ledamot, Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare, Utredningen om vissa konsumentkrediter 15–16.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 07–11. Vice ordförande, Mjärdevi Science Park AB 07–15 och styrelseledamot 15–. Styrelseledamot, Tekniska Verken i Linköping AB 11–15 och 18–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU i Östergötland 00–04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00–. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05–11. Styrelseledamot, Sverok –03.
Bostadsort
Linköping
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Etanolen som fordonsbränsle
Interpellation 2011/12:263 av Löfstrand, Johan (S)
den 22 februari Interpellation 2011/12:263 Etanolen som fordonsbränsle av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Just nu kommer Sverige längre och längre från riksdagens beslut att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen 2030. Antalet nya bilar drivna av förnybara bränslen som säljs minskar- Inlämnad
- 2012-02-22
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Måluppfyllelse för biologisk återvinning
Interpellation 2011/12:113 av Löfstrand, Johan (S)
den 10 november Interpellation 2011/12:113 Måluppfyllelse för biologisk återvinning av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C För några veckor sedan kom ny statistik från Avfall Sverige kring återvinning och avfallsmängder i Sverige. I den kan vi nu konstatera att Sverige inte klarade riksdagens mål att- Inlämnad
- 2011-11-10
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Måluppfyllelse för biologisk återvinning
Interpellation 2011/12:62 av Löfstrand, Johan (S)
den 26 oktober Interpellation 2011/12:62 Måluppfyllelse för biologisk återvinning av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C I dagarna kom ny statistik från Avfall Sverige kring återvinning och avfallsmängder i Sverige. I den kan vi nu konstatera att Sverige inte klarade riksdagens mål att 35 procent av- Inlämnad
- 2011-10-26
- Besvarare
- Lena Ek (C)