Johan Andersson (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Östergötland County, seat 118
- Birth year
- 1961
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Defence
Member
Committee on Cultural Affairs
Deputy member
Nominations Committee
Member
The Swedish Delegation to the Nordic Council
Member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2026-9-21
Committee on the Labour Market
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Defence
- Member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2019-2-8
Committee on Finance
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2018-10-9 – 2022-10-4
- Deputy member
- 2016-3-31 – 2017-12-31
Nominations Committee
- Member
- 2018-9-24 –
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Member
- 2022-10-11 – 2024-10-31
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2022-10-11
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10–14 och 18–22, trafikutskottet 14–18 samt försvarsutskottet 22–. Suppleant trafikutskottet 10–14, arbetsmarknadsutskottet 14–18, EU-nämnden 16–22, finansutskottet 18–22 samt kulturutskottet 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14–22 och ledamot 22–. Ledamot valberedningen 2018–.
Föräldrar
Arbetsledaren Sture Andersson och leg. sjuksköterskan Dagmar Waller-Andersson, f. Waller.
Utbildning
Grundskola, Skolgårda skola i Motala, slutår 78. Gymnasieskola, tvåårig vårdlinje, Vätternskolan i Motala, slutår 80. Ett flertal fackliga utbildningar inom LO och Kommunalarbetareförbundet 85–96.
Anställningar
Underskötare, Lasarettet i Motala 80–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Östergötlands län 98. Ordförande, arbetsmarknadsrådet, Motala 01. Suppleant, socialförsäkringsnämnden 95.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Motala 18–. Ordförande, kommunstyrelsen, Motala 96–06. Ledamot, regionförbundet Östsam 98–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Motala Allmänna Idrottsförening.
Litteratur
Korruption, maktmissbruk och legitimitet (10, tillsammans med andra).
Bostadsort
Motala
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Förmånsbeskattning av elcyklar
Skriftlig fråga 2017/18:747 av Johan Andersson (S)
Fråga 2017/18:747 Förmånsbeskattning av elcyklar av Johan Andersson S till Finansminister Magdalena Andersson S Från den 1 februari 2018 kan privatpersoner ansöka om elfordonspremie hos Naturvårdsverket. Det är en väldigt välkommen satsning från regeringen som ger fler personer runt om i landet möjlighet att köpa exempelvis- Inlämnad
- 2018-02-08
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Försvarets utökade skjutningar över Vättern
Skriftlig fråga 2017/18:9 av Johan Andersson (S)
Fråga 2017/18:9 Försvarets utökade skjutningar över Vättern av Johan Andersson S till Miljöminister Karolina Skog MP Försvarsmakten har av länsstyrelsen fått ett nytt tillstånd att kraftigt utöka antalet skjutningar per år på flygskjutmålet Hammaren i Vättern. Detta har överklagats till högre instans av både kommunerna- Inlämnad
- 2017-09-13
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)