Ingela Nylund Watz (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Stockholm County, seat 28
- Title
- Ombudsman.
- Birth year
- 1962
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Finance
Member
Committee on the Constitution
Deputy member
Nominations Committee
Member
The Riksdag Appeals Board
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2026-9-21
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2014-11-25
Committee on Finance
- Member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-11-25 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2014-11-25
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2010-11-9
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2017-9-19 – 2018-9-24
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
The Bank of Sweden Tercentenary Foundation
- Member
- 2018-11-1 – 2022-10-31
- Member
- 2014-11-1 – 2018-10-31
Nominations Committee
- Member
- 2022-9-26 –
- Deputy member
- 2018-9-24 – 2022-9-26
The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
- Deputy member
- 2010-11-1 – 2011-4-28
The Riksdag Appeals Board
- Deputy member
- 2022-10-11 –
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot finansutskottet 14– och trafikutskottet 14. Suppleant utrikesutskottet 10, näringsutskottet 10–14, finansutskottet 14, utbildningsutskottet 17–18 och konstitutionsutskottet 18–. Ledamot riksdagens valberedning 22– och suppleant 18–22. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 14–22. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–11 och riksdagens överklagandenämnd 22–.
Föräldrar
Metallarbetaren Börje Nylund och sjukvårdsbiträdet Solveig Nylund, f. Niva.
Utbildning
Gymnasieskola, Jönköping, slutår 81.
Anställningar
Ombudsman, SSU Jönköping 81–83. Ombudsman, SSU-förbundet, Stockholm 83–86. Politisk sekreterare, Södertälje kommun 86–88. Tjänsteman, vd-staben, AB Telgebostäder, Södertälje 89–90. Politiskt sakkunnig, Justitiedepartementet 90–91. Ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 93–94. 1:e ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 94–98. Heltidsarvoderad förtroendevald, Stockholms läns landsting 99–02. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 99–02. Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting 02–06. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 06–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Länsstyrelsen i Stockholms län 00–07. Ledamot, länsstyrelsens styrgrupp för Operation Kvinnofrid 03–07. Ledamot, styrelsen för Södertörns högskola 03–07. Ersättare, Rikssjukvårdsnämnden 06–10. Ledamot, Riksbankskommittén 16–19.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje 91–96, 98–02 och 10–, 1:e vice ordförande 91–94, ledamot, valberedningen 91–94. Ledamot, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Södertälje 89–91. Suppleant, styrelsen för Stiftelsen Telgebostäder, Södertälje 87–88. Landstingsfullmäktig, Stockholms län 94–10, valberedningen 95–98, 2:e vice ordförande, kulturnämnden 99–00. 2:e vice ordförande, landstingsstyrelsen, Stockholms län 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Ordförande, landstingsrådsberedningen 02–06. 2:e vice ordförande, regionplane- och trafiknämnden, Stockholms län 99–00, ledamot 00–02. Vice ordförande, Stockholms läns landstings Internfinans AB 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Vice ordförande, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms län 00–02. Vice ordförande, Stiftelsen Clara, Stockholms län 01–02 och 06–10, ordförande 02–06. 2:e vice ordförande, Landstingshuset i Stockholm AB 06–10. Ledamot, styrelsen Telge AB 10–. Ordförande, Telge Bostäder AB 09–18. Ordförande, Telge Tillväxt AB 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 94–99. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 99–03. Vice ordförande, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 00–10. Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 01–09. Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 03–06. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 06–10. Vice ordförande, Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets gemensamma demokrati- och självstyrelseberedning 99–03. Ersättare, Landstingsförbundets styrelse 00–03. Ledamot, Landstingsförbundets styrelse 03–07. Ordförande, Landstingsförbundets ekonomiberedning 03–07. Ersättare, styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 07–11. Ledamot, styrelsen för Stiftelsen Vintersol 07–10. Ledamot, Inmovintersol, Teneriffa S.L 07–10.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Gnestapendeln
Interpellation 2012/13:493 av Nylund Watz, Ingela (S)
den 14 juni Interpellation 2012/13:493 Gnestapendeln av Ingela Nylund Watz S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Trafikverket har meddelat att pendeltågen mellan Järna och Gnesta, den så kallade Gnestapendeln, kan komma att dras in. Det är mycket olyckligt. Drastiska försämringar i pendlingsmöjligheterna- Inlämnad
- 2013-06-14
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt
Betänkande 2012/13:NU21
I dag finns vissa möjligheter att ingå avtal med en organisation som företräder upphovsmän och på det sättet få rätt att använda också verk av upphovsmän som inte företräds av organisationen. Det kallas avtalslicens. De fall när avtalslicens får användas står angivna i upphovsrättslagen. Möjligheterna att använda avtalslicens utökas nu.
Det innebär bland annat att bibliotek och arkiv får större möjligheter att digitalisera sina samlingar och göra dem tillgängliga för allmänheten. Radio- och tv-företag får rätt att ingå avtal om att göra sina program tillgängliga på begäran av enskilda lyssnare eller tittare, till exempel via företagets webbplats. Det kommer även finnas en generell avtalslicens som innebär att två parter kan komma överens om att använda heltäckande avtal i stället för individuella även i andra situationer än de som specifikt står angivna i lagen. Skyddstiden för musikinspelningar och andra ljudupptagningar förlängs från 50 till 70 år, en anpassning till EU-regler.
Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 12
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 10, 38 minuter
- Justering
- 2013-06-04
- Debatt
- 2013-06-17
- Beslut
- 2013-06-17
Bristerna inom svensk ambulanssjukvård
Interpellation 2012/13:450 av Nylund Watz, Ingela (S)
den 28 maj Interpellation 2012/13:450 Bristerna inom svensk ambulanssjukvård av Ingela Nylund Watz S till socialminister Göran Hägglund KD En väl fungerande sjukvård är en grundläggande del av ett välfärdssamhälle. Medborgarna ska kunna lita på att vården håller högsta kvalitet och att rätt vård ges i rätt tid.- Inlämnad
- 2013-05-28
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Gnestapendelns framtid
Skriftlig fråga 2012/13:574 av Nylund Watz, Ingela (S)
den 11 juni Fråga 2012/13:574 Gnestapendelns framtid av Ingela Nylund Watz S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M En fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för Sveriges snabbast växande arbetsmarknadsregion. I framtiden kommer inte bara Stockholms län utan hela Mälardalen att behöva knytas ännu tätare- Inlämnad
- 2013-06-11
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
med anledning av skr. 2012/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning – en sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012
Motion 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning en sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012 S12011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2013-06-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU4
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Den nationella innovationsstrategin
Interpellation 2012/13:379 av Nylund Watz, Ingela (S)
den 16 april Interpellation 2012/13:379 Den nationella innovationsstrategin av Ingela Nylund Watz S till näringsminister Annie Lööf C I höstas antog regeringen en nationell innovationsstrategi. Arbetet med att ta fram underlag för denna bedrevs på ett brett och ambitiöst sätt. Många aktörer gavs tillfälle att lämna- Inlämnad
- 2013-04-16
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
med anledning av prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt
Motion 2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt S12010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka kulturskapares avtalsställning genom- Inlämnad
- 2013-04-24
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Apotekets marknadsandelar
Interpellation 2012/13:378 av Nylund Watz, Ingela (S)
den 15 april Interpellation 2012/13:378 Apotekets marknadsandelar av Ingela Nylund Watz S till statsrådet Peter Norman M Den 1 juli 2010 avreglerades den svenska apoteksmarknaden. Vid avregleringen bestämdes att det fortsatt statliga bolaget Apoteket AB inte ska ha en marknadsandel som översteg den man hade vid- Inlämnad
- 2013-04-15
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Apotekets marknadsandelar
Interpellation 2012/13:372 av Nylund Watz, Ingela (S)
den 10 april Interpellation 2012/13:372 Apotekets marknadsandelar av Ingela Nylund Watz S till socialminister Göran Hägglund KD Den 1 juli 2010 avreglerades den svenska apoteksmarknaden. Vid avregleringen bestämdes att det fortsatt statliga bolaget Apoteket AB inte ska ha en marknadsandel som översteg den man hade- Inlämnad
- 2013-04-10
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
med anledning av skr. 2012/13:142 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt
Motion 2012/13:N12 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N12 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:142 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt S12009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätthålla en tidsplan i syfte att- Inlämnad
- 2013-04-17
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Vårdkaoset i Stockholm och Skåne
Interpellation 2012/13:317 av Nylund Watz, Ingela (S)
den 7 mars Interpellation 2012/13:317 Vårdkaoset i Stockholm och Skåne av Ingela Nylund Watz S till socialminister Göran Hägglund KD Under den senaste tiden har vi kunnat läsa om den kaotiska situationen på sjukhusen i Stockholms län. Trots att flera utredningar har pekat på ett stort behov av nya vårdplatser i- Inlämnad
- 2013-03-07
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Stockholmsregionens arbetsmarknad
Interpellation 2012/13:237 av Nylund Watz, Ingela (S)
den 31 januari Interpellation 2012/13:237 Stockholmsregionens arbetsmarknad av Ingela Nylund Watz S till näringsminister Annie Lööf C En väl fungerande Stockholmsregion är en central hörnsten i bygget av ett modernt och konkurrenskraftigt Sverige. Över en femtedel av landets befolkning bor i regionen och nästan- Inlämnad
- 2013-01-31
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Arbetsmarknaden i Stockholms län
Interpellation 2012/13:92 av Nylund Watz, Ingela (S)
den 6 november Interpellation 2012/13:92 Arbetsmarknaden i Stockholms län av Ingela Nylund Watz S till näringsminister Annie Lööf C Enligt Arbetsförmedlingen i Stockholm/Gotland sker just nu en försvagning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län. Totalt var 70 700 Stockholmare utan arbete enligt statistiken från- Inlämnad
- 2012-11-06
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Arbetslösheten i Hylte
Interpellation 2012/13:93 av Nilsson, Jennie (S)
den 6 november Interpellation 2012/13:93 Arbetslösheten i Hylte av Jennie Nilsson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Vi har omkring 400 000 arbetslösa i landet. Siffran kan befaras öka betydligt, då stora företag som Telia, Volvo, SSAB och Astra Zeneca har varslat om uppsägningar. I deras spår kommer- Inlämnad
- 2012-11-06
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Åtgärder mot varsel
Interpellation 2012/13:79 av Hultqvist, Peter (S)
den 31 oktober Interpellation 2012/13:79 Åtgärder mot varsel av Peter Hultqvist S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Under september månad i år varslades 7 300 personer om uppsägning från sina arbeten. Det är en ökning motsvarande 60 procent på ett år. Samtidigt har antalet lediga platser minskat med- Inlämnad
- 2012-10-31
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Jobbkrisen i Jönköping
Interpellation 2012/13:110 av Persson, Peter (S)
den 12 november Interpellation 2012/13:110 Jobbkrisen i Jönköping av Peter Persson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Nyligen kom beskedet från Husqvarna AB om varsel av 300 anställda. Till detta ska läggas de 250 personer som i somras fick samma besked. Detta, tillsammans med en allmän osäkerhet- Inlämnad
- 2012-11-12
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
med anledning av prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem
Motion 2012/13:N9 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N9 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem S12008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över stödet för test- och demonstrationsanläggningar- Inlämnad
- 2012-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2012/13:9 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor
Motion 2012/13:N5 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N5 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:9 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor S12007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Energimyndigheten att- Inlämnad
- 2012-10-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Etableringsstöd för nyanlända
Motion 2012/13:A360 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:A360 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Etableringsstöd för nyanlända S9071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till förlängt etableringsstöd samt se över de ekonomiska konsekvenserna för kommuner- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2012/13:5 Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag
Motion 2012/13:N3 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N3 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:5 Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag S12006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över regelförenklingsarbetet i- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag