Hillevi Larsson (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- City of Malmö
- Title
- Political Adviser
- Birth year
- 1974
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Off duty
- 2021-10-20 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 2012-1-1 – 2021-10-20
- Off duty
- 2011-11-1 – 2011-12-31
- Ordinary member
- 2011-7-1 – 2011-10-31
- Off duty
- 2010-12-1 – 2011-6-30
- Ordinary member
- 2009-10-17 – 2010-11-30
- Off duty
- 2009-9-14 – 2009-10-16
- Ordinary member
- 2009-1-2 – 2009-9-13
- Off duty
- 2008-6-9 – 2009-1-1
- Ordinary member
- 2004-11-1 – 2008-6-8
Member of Parliament
- Alternate member
- 2002-9-30 – 2004-10-31
- Ersättare
- 1998-11-23 – 2002-9-30
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2017-7-1 – 2018-9-24
- Deputy Chair
- 2017-3-2 – 2017-6-30
- Member
- 2016-1-1 – 2017-3-2
- Deputy Chair
- 2015-9-18 – 2015-12-31
- Member
- 2014-10-7 – 2015-9-18
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Taxation
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1998-12-18 – 2002-9-30
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2018-3-13 – 2018-5-24
Committee on Civil Law
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2009-1-14
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-10
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98- (statsrådsersättare 981123-041031). Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-15, 16-18 och vice ordförande 15-17 samt sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot EU-nämnden 02-06. Suppleant kulturutskottet 98-02, justitieutskottet 06-10, skatteutskottet 10-18 och civilutskottet 18-. Suppleant EU-nämnden 06-09.
Föräldrar
Yrkesinspektören Gunnar Larsson och bibliotekarien Birgitta Strandsjö.
Utbildning
Gymnasieskola, musikinriktning 91-92. Statsvetenskaplig-humanistisk linje, komvux 93-94. Journalistlinjen, Skurups folkhögskola 98.
Anställningar
EU-informatör/debattör 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 96-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Ungdomsstyrelsen 00-02. Ledamot, EU 2004-kommittén 02-06. Ordförande, Expertgruppen för miljöstudier 06-07. Styrelseledamot, Teracom 06-07. Ledamot, parlamentarisk referensgrupp till 2014 års vårdnadsutredning 15-.
Kommunala uppdrag
Ledamot, biblioteksnämnden, Malmö 94-95. Stadsdelsfullmäktig, Västra innerstaden 95-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Republikanska föreningen 05-08, valberedningen 08-10. Ordförande, S-kvinnor Malmö 08-19. Ordförande, Global (s) internationella förening 05-07, suppleant 07-11. Suppleant, Malmö arbetarekommuns styrelse (Socialdemokraterna i Malmö). Suppleant, Broderskaps styrelse Malmö 09-11. Suppleant, S-kvinnors förbundsstyrelse 07-09, ledamot 09-19. Tidigare ledamot, EU-utskottet och internationella utskottet, Socialdemokraterna i Skåne. Tidigare suppleant Västra innerstadens S-förening. Suppleant, ESP (Europeiska Socialdemokraters Parti) Skåne 10-. Ledamot, Radio A stödförening Malmö 09-11. Adjungerad, Fosie socialdemokratiska förening 06-. Ledamot, riksdagens hbt-grupp 98-06, suppleant 06-. Sammankallande, RRS (Riksdagens Republikanska Sällskap) 05-. Sammankallande, Riksdagens nätverk för Västsahara 98-11. Valberedningen, Avantgarde Skåne 08-. Revisor, S-kvinnoklubben KARL Malmö 08-. Revisorsersättare, Västra innerstadens S-förening 09-. Revisorsersättare, Unga sossars-förening 10-. Adjungerad, Skånes S-kvinnor 11- och vice ordförande S-kvinnor 11-.
Litteratur
Riskera allt för en dröm (04), För Sverige - Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf (06, tillsammans med andra), Eureka! vägar ut ur krisen (06, tillsammans med andra) och Oböjligt: kvinnor om reumatism (06, tillsammans med andra).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
EU:s framtidsfrågor
Betänkande 2000/01:KUU1
Riksdagen gjorde fyra tillkännagivanden till regeringen om EU:s framtidsfrågor efter toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer i Nice i december 2000. När det gäller de grundläggande rättigheterna inom EU uttalade riksdagen att regeringen med all kraft bör verka för att EU ska tillträda Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. När det gäller de nationella parlamenten i EU konstaterade riksdagen att det är en grundläggande demokratifråga att de nationella parlamenten har möjlighet att påverka utvecklingen inom EU. Arbetet inom EU bör läggas upp på sådant sätt och med sådana tidsfrister att de nationella parlamenten får utrymme att agera gentemot sina regeringar. Den fortsatta diskussionen bör vidgas till att också omfatta vilka typer av påverkan som det är lämpligt att de nationella parlamenten utövar på EU-nivå. Det är värdefullt att de nationella parlamenten använder informationskällor utöver de egna regeringarna. Informationsutbyte mellan nationella parlament bör uppmuntras, liksom informationsutbyte med Europaparlamentet och andra EU-organ. Det är också viktigt att det finns möjligheter för nationella parlamentariker att som folkets valda representanter påverka de processer som leder fram till beslut som ofta har påverkats av enskilda organisationer och påtryckargrupper. När det gäller förberedelsearbetet inför nästa regeringskonferens konstaterade riksdagen att det behövs mångas deltagande och att förberedelsearbetet måste engagera inte minst de nationella parlamenten. Erfarenheterna från COSAC (samarbetsorgan mellan de nationella parlamentens Europautskott och Europaparlamentet) kan utnyttjas, och ett konvent i huvudsak baserat på nationella parlament skulle kunna lämna värdefulla bidrag. Möjligheterna till remissomgång i de olika frågorna bör tas till vara. Regeringen bör inför nästa regeringskonferens redovisa för riksdagen det närmare förberedelsearbetet och vissa mera principiella ställningstaganden i de sakfrågor som konferensen kommer att behandla.- Behandlade dokument
- 8
- Anföranden och repliker
- 95, 352 minuter
- Beredning
- 2001-03-22
- Justering
- 2001-04-26
- Debatt
- 2001-05-09
- Beslut
- 2001-05-09
med anledning av prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar
Motion 2000/01:So44 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, s)
Motion till riksdagen 2000/01:So44 av Stafilidis, Tasso v med anledning av prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar i enlighet med vad som anförs i motinen om åldersgräns och övriga villkor för manlig omskärelse som ej är medicinskt motiverad. Motivering Det är glädjande- Inlämnad
- 2001-04-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- --2000/01:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
kurderna och Turkiets ansökan om EU-medlemskap
Skriftlig fråga 2000/01:987 av Larsson, Hillevi (s)
den 29 mars Fråga 2000/01:987 av Hillevi Larsson s till utrikesminister Anna Lindh om kurderna och Turkiets ansökan om EU-medlemskap I Turkiet finns det lagar som bl.a. innebär att politiska partier inte ens får nämna kurdernas existens, att kurder måste ge sina barn turkiska namn och att kurdiska barn inte får utbildas- Inlämnad
- 2001-03-29
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
Immaterialrättsliga frågor
Betänkande 2000/01:LU8
Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om immaterialrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. patent, biotekniska uppfinningar, skydd för datorprogram, upphovsrätt i anställningsförhållanden, inskränkningar i upphovsrätten, följerätt (droit de suite) och s.k. arenarätt (droit de stade).- Behandlade dokument
- 13
- Anföranden och repliker
- 27, 75 minuter
- Justering
- 2001-01-16
- Debatt
- 2001-01-31
- Beslut
- 2001-01-31
olämpliga poliser
Skriftlig fråga 2000/01:581 av Larsson, Hillevi (s)
den 25 januari Fråga 2000/01:581 av Hillevi Larsson s till justitieminister Thomas Bodström om olämpliga poliser Fyra manliga elever vid Polishögskolan har vid upprepade tillfällen uttalat sig nedsättande om invandrare, kvinnor och homosexuella. En av männen tycker det är fel att kvinnor kan bli poliser och är dessutom- Inlämnad
- 2001-01-25
- Besvarare
- justitieminister Thomas Bodström (S)
oljeutsläppen i Östersjön
Interpellation 2000/01:66 av Larsson, Hillevi (s)
den 23 oktober Interpellation 2000/01:66 av Hillevi Larsson s till miljöminister Kjell Larsson om oljeutsläppen i Östersjön Den senaste tidens oljeutsläpp som drabbat svenska kuster väcker igen frågan varför detta inträffar gång på gång utan att någon tycks kunna förhindra det. Som det är i dag är det nästan riskfritt- Inlämnad
- 2000-10-26
- Besvarare
- miljöminister Kjell Larsson (S)
Konsumentinformation vid köp av bostadsrätt
Motion 2000/01:Bo416 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Bo416 av Granlund, Marie s Konsumentinformation vid köp av bostadsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av adekvat information vid handel med bostadsrätter. Motivering Sverige Riksdag stiftade Mäklarlagen- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:BoU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Integration och demokrati
Motion 2000/01:Sf635 av Kent Härstedt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Sf635 av Härstedt, Kent s Integration och demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till kommuner i arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Motivering Sverige som land befinner sig i en intressant omvandlingsprocess.- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Sturup-Kastrup-pendeln
Motion 2000/01:T654 av Leif Jakobsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:T654 av Jakobsson, Leif s Sturup-Kastrup-pendeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om järnvägsförbindelse till Sturup och Banverkets medverkan i projekteringsarbetet. Motivering Den fasta förbindelsen mellan Sverige- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Förskrivningsrätt av mediciner
Motion 2000/01:So523 av Hillevi Larsson och Nalin Pekgul (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So523 av Larsson, Hillevi s Förskrivningsrätt av mediciner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att läkarnas förskrivningsrätt för mediciner skall innebära att billigast medicin skall skrivas ut i de fall där likvärdiga- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Homo- och bisexuellas hälsa
Motion 2000/01:So522 av Hillevi Larsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So522 av Larsson, Hillevi s Homo- och bisexuellas hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en omfattande och generaliserbar undersökning om homosexuellas livsvillkor och livskvalitet. Motivering Enligt- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Äldre homo- och bisexuella
Motion 2000/01:So521 av Hillevi Larsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So521 av Larsson, Hillevi s Äldre homo- och bisexuella Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att undersöka äldre homo- och bisexuellas särskilda behov inom äldreomsorgen. Motivering Många äldre har växt upp- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Hivprevention
Motion 2000/01:So467 av Eva Arvidsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So467 av Arvidsson, Eva s Hivprevention Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att staten har kvar det övergripande ansvaret för en framgångsrik hivprevention. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- ---2000/01:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Tandvårdsförsäkringen
Motion 2000/01:So393 av Britt-Marie Lindkvist och Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So393 av Lindkvist, Britt-Marie s Tandvårdsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tandvårdsstödet. Motivering Reformeringen av tandvårdsförsäkringen som trädde i kraft under 1999 var ett steg mot en förbättring- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Samhällets trygghetssystem och studenter
Motion 2000/01:Ub731 av Cinnika Beiming m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Ub731 av Beiming, Cinnika s Samhällets trygghetssystem och studenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utredande av trygghetsystemens funktionssätt och effekter för Sveriges studenter. Motivering Studenter vid universitet- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Antagning till gymnasieskolan
Motion 2000/01:Ub327 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Ub327 av Larsson, Hillevi s Antagning till gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att när gymnasieskolan nu skall ta emot alla elever är det viktigt att kommunerna ökar sina insatser så att elevernas egna- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Homo- och bisexualitet i lärarutbildningen
Motion 2000/01:Ub499 av Laila Bäck m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Ub499 av Bäck, Laila s Homo- och bisexualitet i lärarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att ge Högskoleverket och andra berörda verk och institutioner i uppdrag att kartlägga vilken bild av homo/bisexuella- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kurdernas situation i Irak
Motion 2000/01:U654 av Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2000/01:U654 av Larsson, Hillevi s Kurdernas situation i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige agerar för att uppmärksamma situationen för kurderna i Irak under Sveriges ordförandeskap. Motivering Vi minns alla- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Energipolitik
Motion 2000/01:N334 av Ronny Olander m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:N334 av Olander, Ronny s Energipolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om naturgasen. Motivering I Malmö och Göteborg finns en större mångfald och en gynnsammare situation på energimarknaden jämfört med övriga Sverige.- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:NU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Bostäder åt unga
Motion 2000/01:Bo227 av Anita Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Bo227 av Johansson, Anita s Bostäder åt unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bredda investeringsstödet för studentbostäder till att gälla andra typer av ungdomsbostäder. Motivering Utvecklingen på bostadsmarknaden- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:BoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation