Hillevi Larsson (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- City of Malmö
- Title
- Political Adviser
- Birth year
- 1974
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Off duty
- 2021-10-20 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 2012-1-1 – 2021-10-20
- Off duty
- 2011-11-1 – 2011-12-31
- Ordinary member
- 2011-7-1 – 2011-10-31
- Off duty
- 2010-12-1 – 2011-6-30
- Ordinary member
- 2009-10-17 – 2010-11-30
- Off duty
- 2009-9-14 – 2009-10-16
- Ordinary member
- 2009-1-2 – 2009-9-13
- Off duty
- 2008-6-9 – 2009-1-1
- Ordinary member
- 2004-11-1 – 2008-6-8
Member of Parliament
- Alternate member
- 2002-9-30 – 2004-10-31
- Ersättare
- 1998-11-23 – 2002-9-30
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2017-7-1 – 2018-9-24
- Deputy Chair
- 2017-3-2 – 2017-6-30
- Member
- 2016-1-1 – 2017-3-2
- Deputy Chair
- 2015-9-18 – 2015-12-31
- Member
- 2014-10-7 – 2015-9-18
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Taxation
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1998-12-18 – 2002-9-30
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2018-3-13 – 2018-5-24
Committee on Civil Law
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2009-1-14
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-10
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98- (statsrådsersättare 981123-041031). Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-15, 16-18 och vice ordförande 15-17 samt sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot EU-nämnden 02-06. Suppleant kulturutskottet 98-02, justitieutskottet 06-10, skatteutskottet 10-18 och civilutskottet 18-. Suppleant EU-nämnden 06-09.
Föräldrar
Yrkesinspektören Gunnar Larsson och bibliotekarien Birgitta Strandsjö.
Utbildning
Gymnasieskola, musikinriktning 91-92. Statsvetenskaplig-humanistisk linje, komvux 93-94. Journalistlinjen, Skurups folkhögskola 98.
Anställningar
EU-informatör/debattör 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 96-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Ungdomsstyrelsen 00-02. Ledamot, EU 2004-kommittén 02-06. Ordförande, Expertgruppen för miljöstudier 06-07. Styrelseledamot, Teracom 06-07. Ledamot, parlamentarisk referensgrupp till 2014 års vårdnadsutredning 15-.
Kommunala uppdrag
Ledamot, biblioteksnämnden, Malmö 94-95. Stadsdelsfullmäktig, Västra innerstaden 95-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Republikanska föreningen 05-08, valberedningen 08-10. Ordförande, S-kvinnor Malmö 08-19. Ordförande, Global (s) internationella förening 05-07, suppleant 07-11. Suppleant, Malmö arbetarekommuns styrelse (Socialdemokraterna i Malmö). Suppleant, Broderskaps styrelse Malmö 09-11. Suppleant, S-kvinnors förbundsstyrelse 07-09, ledamot 09-19. Tidigare ledamot, EU-utskottet och internationella utskottet, Socialdemokraterna i Skåne. Tidigare suppleant Västra innerstadens S-förening. Suppleant, ESP (Europeiska Socialdemokraters Parti) Skåne 10-. Ledamot, Radio A stödförening Malmö 09-11. Adjungerad, Fosie socialdemokratiska förening 06-. Ledamot, riksdagens hbt-grupp 98-06, suppleant 06-. Sammankallande, RRS (Riksdagens Republikanska Sällskap) 05-. Sammankallande, Riksdagens nätverk för Västsahara 98-11. Valberedningen, Avantgarde Skåne 08-. Revisor, S-kvinnoklubben KARL Malmö 08-. Revisorsersättare, Västra innerstadens S-förening 09-. Revisorsersättare, Unga sossars-förening 10-. Adjungerad, Skånes S-kvinnor 11- och vice ordförande S-kvinnor 11-.
Litteratur
Riskera allt för en dröm (04), För Sverige - Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf (06, tillsammans med andra), Eureka! vägar ut ur krisen (06, tillsammans med andra) och Oböjligt: kvinnor om reumatism (06, tillsammans med andra).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition
Motion 1998/99:Fi26 av Leif Jakobsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi26 av Leif Jakobsson m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Långtidsarbetslösas situation I vårpropositionen stäms målen om halverad öppen arbetslöshet till år 2000 och en förvärvsfrekvens på 80 av mot utvecklingen, och regeringen föreslår fler- Inlämnad
- 1999-04-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation