Gunilla Nordgren (Mod)
Tidigare riksdagsledamot
- Party
- The Moderate Party
- Constituency
- Skåne County South
- Birth year
- 1956
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2018-9-24
Committee on Social Insurance
- Member
- 2012-11-8 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2012-11-7
Committee on Environment and Agriculture
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2016-6-14 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2016-2-10 – 2016-6-13
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 12-14 och miljö- och jordbruksutskottet 14-. Suppleant skatteutskottet 10-14, socialförsäkringsutskottet 10-12, näringsutskottet 14- och EU-nämnden 16-. Medlem, Svensk-japanska parlamentarikerförbundet, Svensk-engelska och Svensk-kanadensiska parlamentariska föreningen.
Utbildning
Frans Schartau, marknadsekonom 75-76. Stockholms universitet, ekonomi 76-80.
Anställningar
Kreditgivning små och medelstora företag AB Industrikredit, Stockholm 80-84. Ekonomisk rådgivare, SEB Enskilda Banken Malmö 84-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande, Lokala Brå Svedala 03-10. Ledamot, Polisnämnden Södra Skåne 03-10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Svedala 98-. Ersättare, regionfullmäktig, Region Skåne 11-. Kommunalråd, Svedala kommun 03-10. Ordförande, finansiella samordningsförbundet Nils 08-. Vice Ordförande, AB Svedala Hem 11- och styrelseordförande 07-10. Styrelseledamot, Svedala Exploaterings AB 03-10 och vice ordförande 11-. Ordförande, Lokala Brå, Svedala.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Svedala 86-15. Ordförande, Moderatkvinnorna, Skåne 02-04. Styrelseledamot, Sturupsaxeln AB 03-06, ordförande 07-11. Styrelseledamot, Sysav AB 03-11. Styrelseledamot, Sydvatten AB 03-11. Ledamot, flygrådet vid Sturups Flygplats 03-06, ordförande 07-10. Styrelseledamot, Civilförsvarsförbundet. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Skåne 07-10.
Bostadsort
Svedala