Fredrik Malm (Lib)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Party
- The Liberal Party
- Constituency
- Stockholm County, seat 27
- Title
- Förbundsordförande.
- Birth year
- 1977
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Education
Chair
Committee on Cultural Affairs
Deputy member
Committee on Defence
Deputy member
Committee on the Constitution
Deputy member
Committee on European Union Affairs
Deputy member
Advisory Council on Foreign Affairs
Member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2014-9-29 – 2026-9-21
Member of Parliament
- Alternate member
- 2013-8-15 – 2014-9-29
- Alternate member
- 2006-10-6 – 2013-2-14
- Off duty
- 2013-2-15 – 2013-8-14
Committee on Education
- Chair
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2022-10-4 – 2022-10-4
- First Deputy Chair
- 2021-9-16 – 2022-9-26
- Member
- 2021-9-8 – 2021-9-16
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2021-9-8
- Deputy member
- 2010-11-17 – 2014-9-29
- Member
- 2009-9-3 – 2010-2-5
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2009-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2018-10-2 – 2021-9-8
- Member
- 2018-2-15 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2014-11-5 – 2015-3-12
- Member
- 2013-9-26 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2013-2-16 – 2013-9-25
- Member
- 2010-10-12 – 2013-2-15
- Member
- 2010-2-5 – 2010-10-4
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2015-3-6 – 2016-9-27
- Member
- 2014-10-7 – 2015-3-5
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2015-3-6 – 2018-1-24
- Deputy member
- 2012-10-1 – 2014-9-29
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2016-9-29 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2006-10-24 – 2007-10-15
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-24 – 2010-10-4
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-11-5 – 2016-1-14
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2016-3-15 – 2016-9-27
Committee on Defence
- Deputy member
- 2022-10-12 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2018-10-9 – 2022-9-26
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2022-10-12 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2020-3-26 – 2020-9-13
- Deputy member
- 2018-5-15 – 2018-6-14
- Member
- 2014-4-15 – 2014-6-12
- Member
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputy member
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Member
- 2011-9-20 – 2011-9-21
- Deputy member
- 2011-3-31 – 2011-4-1
- Deputy member
- 2010-11-23 – 2010-12-15
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2022-10-12 –
- Deputy member
- 2018-10-9 – 2022-10-4
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2018-10-2
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2022-11-10 –
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06– (statsrådsersättare 061006–140929). Ledamot utbildningsutskottet 09–10, 1:e vice ordförande 21–22 och ordförande 22–. Ledamot utrikesutskottet 10–15 och 18–21, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12 och 14, miljö- och jordbruksutskottet 14–15 och arbetsmarknadsutskottet 15–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–07 och 16–22, kulturutskottet 06–10 och 22–, utbildningsutskottet 06–09 och 10–14, EU-nämnden 10–, arbetsmarknadsutskottet 12–14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 18, utrikesutskottet 13 och 14–15, trafikutskottet 14–16, miljö- och jordbruksutskottet 15–16, civilutskottet 16 och försvarsutskottet 18–. Ledamot Utrikesnämnden 22–. Ordförande riksdagsnätverket Sverige–Kurdistan 11–14.
Föräldrar
Byggnadsingenjören Göran Malm och banktjänstemannen Ann Charlotte Malm, f. Kruse.
Utbildning
Gymnasieskola, Stockholm, slutår 97. Studier vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.
Anställningar
Ledarskribent 01–02. Förbundsordförande, LUF 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Migrationsverkets insynsråd 16–20. Ledamot, parlamentariska kommittén för en framtida hållbar migrationspolitik 19–20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 02–06. Ersättare, utbildningsnämnden 98–02, ledamot 06. Ledamot, intagningsdelegationen 98–02, integrationsnämnden 02–05 och arbetsmarknads-integrationsberedningen 03–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, LUF Söder om söder 95. Styrelseledamot, Folkpartiet i Skarpnäck 97–99 och Kungsholmen 05–06. Styrelseledamot, LUF Storstockholm 95–99. Vice förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet 99–02 och förbundsordförande 02–06. Styrelseledamot, Samfundet Sverige-Israels riksstyrelse 06–08, ordförande i Stockholmssektionen 06–09. Kyrkofullmäktig, Skarpnäck 97–00. Ledamot, Svenska kommittén mot antisemitism 05–08. Medarbetare, tidskriften Expo 99–02. Styrelseledamot, Folkpartiet Stockholms län 10–13. Vice ordförande, Liberalerna Stockholms kommun 15–21. Styrelseledamot, Swedish International Liberal Centre (Silc) 11–.
Litteratur
Naftasyndikat – berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige (20).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker
Motion 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. fp Folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förmå Turkiet att öppna de historiska arkiven, så att sanningen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Dawit Isaak
Motion 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp)
Motion till riksdagen 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, m, c, kd, v, mp Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör uppmärksamma Dawit Isaaks situation. Motivering Det är nu fem år sedan Dawit Isaak greps- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Motion 2006/07:Kr281 av Eva Flyborg och Fredrik Malm (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:Kr281 av Eva Flyborg och Fredrik Malm fp Bidrag till politiska ungdomsorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av förändrade bidragsregler till de politiska ungdomsförbunden. Riksdagen begär att regeringen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:KrU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En minnesdag för Raoul Wallenberg
Motion 2006/07:K357 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:K357 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp En minnesdag för Raoul Wallenberg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en svensk minnesdag tillägnad Raoul Wallenbergs minne. Motivering Raoul Wallenberg är en av historiens- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Republik
Motion 2006/07:K352 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:K352 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Republik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att republik bör införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kungen så länge som monarkin existerar- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2006/07:KU11
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Bekämpande av antisemitism
Motion 2006/07:K277 av Fredrik Malm m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:K277 av Fredrik Malm m.fl. fp Bekämpande av antisemitism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmärksamma och aktivt agera mot antisemitism i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:KU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En politik för frihet och demokrati i Iran
Motion 2006/07:U241 av Fredrik Malm (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:U241 av Fredrik Malm fp En politik för frihet och demokrati i Iran Sammanfattning 1979 skakades Iran av en revolution. Irans befolkning ville ha demokrati och frihet. Men revolutionen ersatte den rådande shahdiktaturen med ett nytt förtryck. Befolkningen påtvingades religiösa lagar och- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kurdernas rättigheter
Motion 2006/07:U272 av Fredrik Malm (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:U272 av Fredrik Malm fp Kurdernas rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samordnad politik för att värna det kurdiska folkets rättigheter. Motivering Förtrycket av den kurdiska befolkningen är fortfarande- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sveriges ambassad i Bagdad
Motion 2006/07:U240 av Fredrik Malm (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:U240 av Fredrik Malm fp Sveriges ambassad i Bagdad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den svenska ambassaden i Bagdad så snart som möjligt ska öppnas på nytt. Motivering Sverige har i dag ingen diplomatisk beskickning- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Religiös slakt
Motion 2006/07:MJ292 av Fredrik Malm (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:MJ292 av Fredrik Malm fp Religiös slakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om koscher- och halalslakt. Motivering 14 djurskyddslagen innehåller ett generellt förbud mot att slakta djur utan att först bedöva. Man får därför- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag