Finn Bengtsson (Mod)
Tidigare riksdagsledamot
- Party
- The Moderate Party
- Constituency
- Östergötland County
- Birth year
- 1956
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2018-9-24
Member of Parliament
- Alternate member
- 2006-10-6 – 2010-10-4
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2015-12-17 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2015-12-18 – 2018-9-24
- Member
- 2014-10-7 – 2015-12-18
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Finance
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Joint Committee on Justice and Health and Welfare
- Deputy member
- 2008-1-29 – 2008-5-7
The Bank of Sweden Tercentenary Foundation
- Member
- 2010-11-1 – 2014-10-31
- Member
- 2008-10-14 – 2010-10-31
- Personally appointed substitute
- 2007-10-16 – 2008-9-29
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Utbildning
Skepparexamen, Göteborg 71. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Falkenberg, slutår 75. Läkarexamen 82. Leg. läkare 85. Med. dr 87. Docent, experimentell hjärnforskning, Lunds universitet 89. Specialistexamen, klinisk farmakologi 92. Docent, psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 01. Prof., psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 02. Prof., farmakologi, Köpenhamns universitet 02.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 061006-101004). Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14 och socialutskottet 14-15. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-10 och 15-, socialutskottet 06-10 och 15-, finansutskottet 10-14 och sammansatta justitie- och socialutskottet 08. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 07-08, ledamot 08-14. Suppleant Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 06-10, ledamot 10-. Ordförande i Svensk-tjeckiska parlamentarikernätverket 10-. Ledamot i Donationsrådet (Socialstyrelsen) 14-. Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd 15-.
Föräldrar
Lektorn Rolf Bengtsson och sjukgymnasten Gerd Bengtsson, f. Romstad.
Anställningar
AT-läkare, Lund 82-83. FV-läkare, Landskrona 84-87. FV-läkare 88-92. Univ.lektor/bitr. överläkare, Lunds universitetssjukhus 92-96. Univ.lektor/överläkare, Lunds universitetssjukhus 97-98. Professor/överläkare, Linköpings universitetssjukhus 98-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, MSU och MUF i Falkenberg och Halland, 70-talet. Styrelseledamot, Moderaterna i Linköping 01-. Adjungerad ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse i Östergötland 06-. Ledamot, Sveriges Läkarförbund 76-, Svenska Läkaresällskapet -78, Svensk förening för klinisk farmakologi 88-, Svensk Psykiatrisk Förening 99-, Svenska Epilepsisällskapet 00-, Svenska Reumatikerförbundet 06- samt internationella medicinska föreningar. Grundare och styrelseledamot av 16 juni-stiftelsen 16-.
Litteratur
Skrifter och artiklar inom medicin och farmakologi. Cirka 150 originalartiklar och skrifter i internationell medicinsk litteratur. Cirka 1 000 politiska artiklar av såväl redaktionell som debattkaraktär i nationella svenska medier.
Bostadsort
Linköping
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Länsstyrelsen i Östergötlands insynsråd 09-. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen (slutbetänkande 15).
Kommunala uppdrag
Landstingsfullmäktig, Östergötland 02-10.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Den höga ungdomsarbetslösheten
Interpellation 2012/13:418 av Stenberg, Maria (S)
den 16 maj Interpellation 2012/13:418 Den höga ungdomsarbetslösheten av Maria Stenberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Ett bra sätt för ungdomar att skaffa sig arbetslivserfarenhet är att få möjlighet att arbeta under sommarlovet. Under den socialdemokratiska regeringsperioden fanns en stimulans- Inlämnad
- 2013-05-16
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Kontroll av vårdcentraler inom vårdvalet
Interpellation 2012/13:441 av Larsson, Hillevi (S)
den 22 maj Interpellation 2012/13:441 Kontroll av vårdcentraler inom vårdvalet av Hillevi Larsson S till socialminister Göran Hägglund KD Redan häromåret uppdagades det att sjukligheten bland patienter på ett stort antal privata vårdcentraler i Skåne hade ökat medan patienterna i stället blivit friskare på de offentliga- Inlämnad
- 2013-05-22
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Glesbygdskommuners behov av rekrytering inom välfärdssektorn
Interpellation 2012/13:419 av Stenberg, Maria (S)
den 16 maj Interpellation 2012/13:419 Glesbygdskommuners behov av rekrytering inom välfärdssektorn av Maria Stenberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Vård, omsorg och skola kommer att behöva nya medarbetare när de tidigare anställda ska gå i pension. Många glesbygdskommuner i Norrbotten upplever- Inlämnad
- 2013-05-16
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Medlingsinstitutets roll för mer jämställda löner
Interpellation 2012/13:296 av Esbati, Ali (V)
den 25 februari Interpellation 2012/13:296 Medlingsinstitutets roll för mer jämställda löner av Ali Esbati V till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M 2011 tjänade kvinnor sett till genomsnittet för hela arbetsmarknaden fortfarande endast 85,9 procent av mäns löner. Det finns flera faktorer som påverkar detta,- Inlämnad
- 2013-02-25
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, för företagare som driver aktiebolag
Interpellation 2012/13:293 av Ericson, Gunvor G (MP)
den 21 februari Interpellation 2012/13:293 Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, för företagare som driver aktiebolag av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Ulf Kristersson M En företagare i Umeå har blivit nekad ersättning av Försäkringskassan vid sjukskrivning i samband med graviditet för att hon driver sitt företag- Inlämnad
- 2013-02-21
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Statsbudgeten och jämställdheten
Interpellation 2012/13:245 av Nordén, Marie (S)
den 31 januari Interpellation 2012/13:245 Statsbudgeten och jämställdheten av Marie Nordén S till finansminister Anders Borg M I regeringens budgetproposition för 2013 kan vi läsa att regeringen har höga jämställdhetspolitiska ambitioner. Tyvärr märks inte dessa ambitioner i regeringens ekonomiska politik. I budgetens- Inlämnad
- 2013-01-31
- Besvarare
- Anders Borg (M)