Emma Carlsson Löfdahl
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- Jönköping County
- Birth year
- 1970
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-6 – 2021-7-31
Member of Parliament
- Alternate member
- 2009-6-22 – 2010-10-5
- Ersättare
- 2006-12-4 – 2007-1-5
The Liberal Party
- 2014-10-4 – 2014-12-20
- Pairing organiser
- 2010-10-14 – 2019-3-12
Committee on Social Insurance
- Member
- 2018-10-2 – 2019-3-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2009-9-3 – 2010-10-4
- Deputy member
- 2006-12-4 – 2007-1-5
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2009-9-3 – 2010-10-4
- Deputy member
- 2006-12-4 – 2007-1-5
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2006-12-4 – 2007-1-5
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2006-12-4 – 2007-1-5
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2018-10-9 – 2019-3-26
- Deputy member
- 2014-11-5 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-19 – 2014-9-29
Committee on Justice
- Deputy member
- 2014-11-5 – 2015-4-22
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2014-11-5 – 2018-9-24
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2018-10-9 – 2019-3-26
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2014-11-5 – 2018-10-2
- Deputy member
- 2009-10-8 – 2010-10-12
Council for Members' Affairs
- Member
- 2018-12-12 – 2019-3-27
- Member
- 2014-10-15 – 2018-10-10
Nominations Committee
- Deputy member
- 2018-9-24 – 2021-7-31
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 09- (ersättare 061204-070105) (statsrådsersättare 090622-101005). Ledamot socialförsäkringsutskottet 14-19. Suppleant civilutskottet 06-07 och 09-10, socialförsäkringsutskottet 06-07 och 09-14, kulturutskottet 06-07, näringsutskottet 06-07, EU-nämnden 09-10 och 14-18, socialutskottet 10-19, justitieutskottet 14-15, miljö- och jordbruksutskottet 14-18 och skatteutskottet 18-19. Ledamot ledamotsrådet 14-19. Kvittningsman Liberalerna 10-19. Vice gruppledare, Folkpartiet liberalerna 14.
Föräldrar
Egenföretagaren Göran Andersson och direktör Marie-Louise Löfdahl.
Utbildning
Gymnasieskola, konsumentekonomisk kurs med kostinriktning, Sandagymnasiet, Huskvarna ht 86 och vårdlinjen, inriktning hälso- och sjukvård, vårdgymnasiet, Eksjö vt 87-ht 88. Sociala omsorgsprogrammet inriktning äldre och psykiskt funktionshindrade, Hälsohögskolan, Jönköping 89-92. Fördjupning och forskningsöverbryggande kurs i socialt arbete, Hälsohögskolan, Jönköping vt 99. Omvårdnadslärare, Malmö högskola 01-03.
Anställningar
Skötare, Höglandssjukhuset, Eksjö 89. Föreståndare, omsorgen, Vaggeryds kommun 92-99. Enhetschef, äldreomsorgen, Jönköpings kommun 99-00. Omvårdnadslärare, Eksjö kommun 01-09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Eksjö 02-05. Ledamot, kommunstyrelsen, Eksjö 03-06. Ledamot, kommunstyrelsens arbetsutskott 03-06. Ledamot, miljönämnden, Jönköpings kommun 97-00. Ersättare, socialnämnden, Eksjö kommun 00-02. Ledamot, Jönköpings läns landsting 02-10. Ledamot, hälso- och sjukvårdsutskottet för Höglandet 02-06, vice ordförande 06-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ersättare i Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstyrelse 13-15. Ordinarie ledamot i Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstyrelse 15-. Ordförande Liberalernas länsförbund, Jönköpings län.