ClasGöran Carlsson (SocDem)
Tillgänglig ersättare
- Constituency
- Kronoberg County
- Birth year
- 1962
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2014-9-29
Member of Parliament
- Alternate member
- 2017-7-27 – 2022-9-26
Committee on Defence
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2018-4-11 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2017-9-22 – 2018-4-11
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2017-10-13 – 2018-9-24
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputy member
- 2021-3-18 – 2021-4-21
- Deputy member
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Member
- 2020-3-26 – 2020-9-13
- Deputy member
- 2014-4-15 – 2014-6-12
- Deputy member
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputy member
- 2013-4-23 – 2013-6-18
- Deputy member
- 2013-2-21 – 2013-3-6
- Deputy member
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Member
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputy member
- 2011-9-20 – 2011-9-21
- Deputy member
- 2011-6-16 – 2011-6-17
- Deputy member
- 2011-3-31 – 2011-4-1
- Deputy member
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Extra deputy member
- 2018-3-13 – 2018-5-24
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly
- Deputy member
- 2010-11-17 – 2014-9-29
The General Council of the Riksbank
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2022-10-9
The Riksdag Appeals Board
- Deputy member
- 2018-10-9 – 2022-9-26
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-14 och 17- (statsrådsersättare 170727-180924 och 180924-). Ledamot försvarsutskottet 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och civilutskottet 18. Suppleant civilutskottet 10-18, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13 och 14, näringsutskottet 17-18 och försvarsutskottet 18-. Extra suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Suppleant Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-14, Riksbanksfullmäktige 14- och Riksdagens överklagandenämnd 18-.
Föräldrar
Svetsaren Göran Carlsson och kanslisten Elsie-Britt Carlsson, f. Linder.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Sunnerboskolan, Ljungby 78-81. Företagsekonomi, Halmstads högskola 83-85. Nationalekonomi, Högskolan i Växjö 83-85.
Anställningar
Lärarvikarie, Ljungby kommun 82-83. Banktjänsteman, Götabanken 83-86 och Sparbanken Kronan 86-87. Bankkamrer, Sparbanken Kronan 87-92. Verkställande direktör, Bertil Nilsson Måleri AB 92-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande, Polisstyrelsen i Kronobergs län -99, vice ordförande 07-10. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet 14-18 samt 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 02-10. Ordförande, kommunstyrelsen 03-07, 1:e vice ordförande 07-10. Ledamot, Kommunförbundet Kronoberg/Regionförbundet Södra Småland 03-10. Vice ordförande ALMI Kronoberg 15-19. Ordförande AB Destination Småland 15-19 och Växjö Småland Airport AB 15-19.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Socialdemokraterna Kronobergs distriktsstyrelse och verkställande utskott 99-19. Styrelsedamot, Måleriföretagen 03-11 samt 16-. Ordförande, Hallands Travsällskap 17-.
Bostadsort
Ljungby
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Allvarliga brister i den långsiktiga ekonomiska och organisatoriska planeringen av försvaret
Interpellation 2013/14:436 av Clas-Göran Carlsson (S)
Interpellation 2013/14:436 Allvarliga brister i den långsiktiga ekonomiska och organisatoriska planeringen av försvaret av Clas-Göran Carlsson S till Försvarsminister Karin Enström M Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Riksrevisionens uppdrag är- Inlämnad
- 2014-04-11
- Besvarare
- Karin Enström (M)