Anders Ygeman (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- City of Stockholm, seat 4
- Birth year
- 1970
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Social Insurance
Member
The War Delegation
Member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2019-1-21 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 2017-7-28 – 2019-1-20
- Off duty
- 2014-10-3 – 2017-7-27
- Ordinary member
- 2007-9-18 – 2014-10-2
- Off duty
- 2007-3-18 – 2007-9-17
- Ordinary member
- 2005-4-11 – 2007-3-17
- Off duty
- 2004-11-1 – 2005-4-10
- Ordinary member
- 1996-1-1 – 2004-10-31
Member of Parliament
- Ersättare
- 1995-10-9 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-8-1 – 1995-10-8
- Ersättare
- 1995-1-10 – 1995-7-31
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2017-8-8 – 2019-1-31
Committee on Environment and Agriculture
- Chair
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Transport and Communications
- Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Committee on Social Insurance
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 1995-1-19 – 1995-10-9
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 1995-10-10 – 1996-4-17
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 1996-4-18 – 1998-10-4
Committee on Housing
- Second Deputy Chair
- 2002-10-8 – 2006-10-2
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Deputy member
- 1995-1-19 – 1995-10-9
Committee on Civil Law
- Deputy member
- 1999-11-16 – 2002-9-30
- Deputy member
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Member
- 1996-4-18 – 1998-10-4
- Deputy member
- 1995-10-10 – 1996-4-17
Nominations Committee
- Deputy Chair
- 2018-9-24 – 2019-1-21
- Chair
- 2017-9-13 – 2018-9-24
- Member
- 2017-8-31 – 2017-9-13
- Member
- 2006-10-2 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The War Delegation
- Member
- 2022-10-11 –
- Member
- 2017-8-31 – 2019-1-30
- Member
- 2006-10-17 – 2014-10-14
The Riksdag Board
- Member
- 2017-8-31 – 2019-1-21
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2017-8-31 – 2019-1-21
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2017-8-31 – 2019-1-21
- Deputy member
- 1997-9-25 – 1998-10-5
The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union
- Deputy member
- 2001-4-5 – 2006-12-12
The Complaints Board
- Member
- 1998-10-20 – 2002-9-30
- Minister
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- Minister
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- Minister
- 2019-4-1 – 2021-2-4
- Minister
- 2014-10-3 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2019-1-21 – 2019-3-31
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.