Ulf Kristersson (M)
Statsminister
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 30
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Moderaterna
Partiledare
Statsrådsberedningen
Statsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2022-10-18
- Ledig
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2000-04-30
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1991-10-04 – 1994-10-02
Moderaterna
- Partiledare
- 2017-10-01 –
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-15
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2017-10-10
- Ledamot
- 2014-12-15 – 2014-12-18
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-04-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-11-22 – 2022-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2017-12-14 – 2022-10-09
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-12-14 – 2018-10-09
Statsrådsberedningen
- Statsminister
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Stockholm
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 88-92.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91–00 och 14– (statsrådsersättare 911005–941003). Ledamot socialförsäkringsutskottet 94–00. Vice ordförande finansutskottet 14–17 och arbetsmarknadsutskottet 14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 91–94, utbildningsutskottet 91–98 och arbetsmarknadsutskottet 95–98. Ledamot Utrikesnämnden 17–22 och krigsdelegationen 17–22. Suppleant Riksdagens revisorer 94–00. Partiledare Moderaterna 17–. Statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 101005–141003. Statsminister, Statsrådsberedningen 221018–.
Föräldrar
Fil.kand. Lars Kristersson och adjunkten Karin Axelsson.
Utbildning
Gymnasieexamen, S:t Eskils skola, Eskilstuna 83. Värnplikt som plutonchef, S 1, Enköping 83–84. Civilekonomexamen, Uppsala universitet 85–88.
Anställningar
Chef public affairs/informationsdirektör, Connecta/Adcore-koncernen 00–01. Kommunikationskonsult, Nextwork AB 01–02. Marknadschef, näringslivets tankesmedja Timbro 95–98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96.
Kommunala uppdrag
Finanskommunalråd, Strängnäs 02–06. Socialborgarråd, Stockholm 06–10.
Litteratur
Klyftan mellan väljare och valda (88), Generationskriget (93, tillsammans med andra), Det socialpolitiska arvet (94), Non-working generation (94, tillsammans med annan) och Ett brutet löfte (95, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Växande sjuktal
Svar på skriftlig fråga 2013/14:736 besvarad av Anders Karlsson (S)
Dnr S2014/5629/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:736 av Anders Karlsson S Växande sjuktal Anders Karlsson har frågat mig hur jag avser att hantera de växande sjuktalen. En viktig fråga för regeringen är att minska det omfattande utanförskapet från arbetsmarknaden.- Svarsdatum
- 2014-08-07
- Frågeställare
- Anders Karlsson (S)
Brister i lagstiftningen om sjukpenning
Svar på skriftlig fråga 2013/14:701 besvarad av Jörgen Hellman (S)
Dnr S2014/5104/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:701 av Jörgen Hellman S Brister om lagstiftningen om sjukpenning Jörgen Hellman har frågat mig om vissa regler om sjukpenning kommer att ses över. Den dom som frågeställaren hänvisar till gäller en person anställd- Svarsdatum
- 2014-06-30
- Frågeställare
- Jörgen Hellman (S)
Utförsäkrades ekonomiska situation
Interpellation 2013/14:504 av Eva-Lena Jansson (S)
Interpellation 2013/14:504 Utförsäkrades ekonomiska situation av Eva-Lena Jansson S till Statsrådet Ulf Kristersson M Efter att regelverket i sjukförsäkringen förändrades har ca 75 000 personer utförsäkrats, en stor del av dessa är kvinnor. Flera av de som utförsäkrats tvingas i dag söka försörjningsstöd. I en rapport- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Ökade sjukskrivningar
Svar på skriftlig fråga 2013/14:654 besvarad av Christina Oskarsson (S)
Dnr S2014/4580/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:654 av Christina Oskarsson S Ökade sjukskrivningar Christina Oskarsson har frågat mig genom vilka insatser jag avser att minska sjukskrivningstalen i Sverige och då främst de utsatta kvinnoyrkenas sjukskrivningstal.- Svarsdatum
- 2014-06-10
- Frågeställare
- Christina Oskarsson (S)
Beräkning av antagandeinkomst
Svar på skriftlig fråga 2013/14:551 besvarad av Johan Löfstrand (S)
Dnr S2014/3228/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:551 av Johan Löfstrand S Beräkning av antagandeinkomst Johan Löfstrand har frågat mig om beräkning av antagandeinkomst och om undertecknad och regeringen tänker föreslå några förändringar. Som Johan Löfstrand konstaterar,- Svarsdatum
- 2014-04-11
- Frågeställare
- Johan Löfstrand (S)
Dödsdatum
Interpellation 2013/14:336 av Heydari, Shadiye (S)
den 7 mars Interpellation 2013/14:336 Dödsdatum av Shadiye Heydari S till statsrådet Ulf Kristersson M Sjukförsäkringen bygger på den grundläggande principen att alla är med och bidrar till en gemensam försäkring och alla har samma rätt att få ta del av den när man behöver. Vi finansierar den gemensamt genom arbete- Inlämnad
- 2014-03-07
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Förrehabilitering
Interpellation 2013/14:292 av Jansson, Eva-Lena (S)
den 19 februari Interpellation 2013/14:292 Förrehabilitering av Eva-Lena Jansson S till statsrådet Ulf Kristersson M För långtidssjukskrivna som står mycket långt från arbetsmarknaden kan förrehabilitering vara ett bra sätt att stärka individens möjligheter att klara en kommande arbetslivsinriktad rehabilitering.- Inlämnad
- 2014-02-19
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Omvänd bevisbörda vid omprövning av arbetsskada
Interpellation 2013/14:120 av Larsson, Hillevi (S)
den 13 november Interpellation 2013/14:120 Omvänd bevisbörda vid omprövning av arbetsskada av Hillevi Larsson S till statsrådet Ulf Kristersson M Livränta kan man få om man drabbas av en arbetsskada som leder till nedsatt arbetsförmåga under minst ett år eller varaktigt. Förutsättningen för att få livränta är att- Inlämnad
- 2013-11-13
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)