Linda Modig (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Norrbottens län
- Titel
- Jurist/Teol.stud.
- Född år
- 1975
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2021-09-17 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-09-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-02-05 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2021-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot konstitutionsutskottet 18-. Suppleant utrikesutskottet 18-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18-. Suppleant, riksdagens råd för Riksrevisionen 19-.
Föräldrar
Gerhard Modig och Ulla Ylivainio.
Utbildning
Gymnasieskola, Pajala, slutår 94. Jur. kand., Umeå universitet 99. Teologprogrammet, Umeå universitet 15-.
Anställningar
Politisk sekreterare, Centerpartiets riksdagskansli, Stockholm 99-01. Politisk sekreterare, Centerpartiets Europakansli, Bryssel 01-02. Projektledare, Övertorneå kommun 02-05. Projektledare, Kommunförbundet Norrbotten, Luleå 05-07. Politiskt sakkunnnig, Näringsdepartementet 07-08. Stabschef, Näringsdepartementet 11-12. Jurist, Bergsstaten, Luleå 13-16.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Brottsoffermyndighetens nämnd 03-08. Ledamot, övervakningskommittén för Kolarctic CBC ENPI 09-11. Ledamot, utredningen om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter 19-. Ersättare, Brottsoffermyndighetens nämnd 03-08
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Övertorneå 06-14. Ordförande, kommunstyrelsen 08-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Centerpartiets högskoleförbund 98-00. Ordförande, Leader Tornedalen 09-11. Ledamot, partistyrelsen Centerpartiet 17-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2020/21:219 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Motion 2020/21:4110 av Sofia Nilsson m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2020/21:4110 av Sofia Nilsson m.fl. C med anledning av prop. 2020/21:219 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att subdelegerade föreskrifter inte- Inlämnad
- 2021-09-01
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Granskningsbetänkande
Betänkande 2020/21:KU20
Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 28 ärenden som innehåller anmälningar från riksdagsledamöter eller initiativ som KU har tagit. Ärendena handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen, statsråds tjänsteutövning och regeringens hantering av coronapandemin.
Granskningen debatterades i kammaren och sedan avslutade riksdagen ärendet.
- Anföranden och repliker
- 37, 252 minuter
- Justering
- 2021-06-03
- Bordläggning
- 2021-06-11
- Debatt
- 2021-06-14
Nordiskt samarbete
Betänkande 2020/21:UU4
Regeringen bör inom ramen för det nordiska samarbetet verka för ett ministerråd för infrastruktur och transport. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.
Beslutet om tillkännagivandet kom när riksdagen behandlade dels en skrivelse från regeringen om nordiskt samarbete under 2020, dels en redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation om verksamheten i Nordiska rådet under 2020. Riksdagen sa samtidigt nej till övriga förslag i motioner om nordiskt, arktiskt och regionalt samarbete.
I skrivelsen redogör regeringen bland annat för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2020, främst inriktat på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Skrivelsen tar också upp frågor exempelvis om hur det nordiska samarbetet har fungerat under covid-19-pandemin och samarbetet i Barents- och Arktiska rådet.
Nordiskt samarbete var satt under press under 2020 på grund av pandemin. Riksdagen anser att det finns anledning att ta lärdom av utmaningarna för att stärka det nordiska samarbetet. De nordiska länderna behöver utvärdera hur samarbetet kan fungera bättre både i dag och i framtiden.
Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 18
- Anföranden och repliker
- 46, 160 minuter
- Justering
- 2021-05-20
- Bordläggning
- 2021-06-01
- Debatt
- 2021-06-02
- Beslut
- 2021-06-03
Laxfisket i Haparanda skärgård
Skriftlig fråga 2020/21:3009 av Linda Modig (C)
Fråga 2020/21:3009 Laxfisket i Haparanda skärgård av Linda Modig C till Statsrådet Jennie Nilsson S Fisket inom Torneälvens fiskeområde regleras enligt prop. 2009/10:212 av fiskestadgan som utgör en integrerad del av gränsälvsöverenskommelsen och således samma traktaträttsliga status som denna. Fiskeområdet utgör huvudsakligen- Inlämnad
- 2021-05-26
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Umgängesrätt vid gränsöverskridande delad vårdnad
Skriftlig fråga 2020/21:2972 av Linda Modig (C)
Fråga 2020/21:2972 Umgängesrätt vid gränsöverskridande delad vårdnad av Linda Modig C till Statsrådet Mikael Damberg S Sveriges inreserestriktioner och krav på negativt covidtest har i kombination med våra nordiska grannländers motsvarande krav på karantän, test och restriktioner kraftigt påverkat och försvårat umgängesrätten- Inlämnad
- 2021-05-24
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Konsekvenser av registreringskrav för utländska arbetsgivare
Skriftlig fråga 2020/21:2961 av Linda Modig (C)
Fråga 2020/21:2961 Konsekvenser av registreringskrav för utländska arbetsgivare av Linda Modig C till Finansminister Magdalena Andersson S Den 1 januari 2021 tillkom det nya regler för utländska arbetsgivares skyldighet att göra skatteavdrag för anställda som arbetar i Sverige. Detta drabbar utländska arbetsgivare med- Inlämnad
- 2021-05-24
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Norrbottens bristande tillgång till mobiltelefoni
Skriftlig fråga 2020/21:2702 av Linda Modig (C)
Fråga 2020/21:2702 Norrbottens bristande tillgång till mobiltelefoni av Linda Modig C till Statsrådet Anders Ygeman S Post- och telestyrelsens mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020 visar att Norrbottens yttäckning för mobiltelefoni lämnar en hel del i övrigt att önska. Det förekommer återkommande rapportering- Inlämnad
- 2021-04-28
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
med anledning av skr. 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020
Motion 2020/21:3959 av Linda Modig och Magnus Ek (båda C)
Motion till riksdagen 2020/21:3959 av Linda Modig och Magnus Ek båda C med anledning av skr. 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att analysera hur gränshinder kan motverkas och hur gränsstängningar i Norden kan förhindras vid krissituationer- Inlämnad
- 2021-04-07
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU4
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020
Motion 2020/21:3925 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2020/21:3925 av Kerstin Lundgren m.fl. C med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör arbeta för att EU återupprättar förtroendet för den fria rörligheten och den- Inlämnad
- 2021-04-06
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU10
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,
Särskild debatt om gränshinder inom Norden och situationen i gränsregionerna
Den 16 mars håller riksdagen en särskild debatt om gränshinder inom Norden och situationen i gränsregionerna. Debatten har begärts av samtliga riksdagsgrupper. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Från regeringen deltar ministern med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg S- Datum
- 2021-03-16
Företagens tilltro till rättsstaten
Interpellation 2020/21:396 av Hannes Hervieu (C)
Interpellation 2020/21:396 Företagens tilltro till rättsstaten av Hannes Hervieu C till Näringsminister Ibrahim Baylan S En fri ekonomi lägger grunden för Sveriges välstånd. Marknadsekonomi, med goda förutsättningar för entreprenörskap, konkurrens och privata investeringar, är en förutsättning även för offentliga investeringar- Inlämnad
- 2021-02-01
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg S Minister för internationellt- Datum
- 2021-03-11
Minoritetsfrågor
Betänkande 2020/21:KU25
Riksdagen sa nej till ett sextiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020 om minoritetsfrågor. Detta bland annat med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.
Motionerna handlar bland annat om romsk inkludering, samordning, styrning och uppföljning av minoritetspolitiken, sanningskommissioner, samers rättigheter, statistik över samiskt näringsliv och kontaktyta för dialog mellan riksdagen och Sametinget.
- Behandlade dokument
- 27
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 6, 44 minuter
- Justering
- 2021-03-02
- Bordläggning
- 2021-03-09
- Debatt
- 2021-03-10
- Beslut
- 2021-03-10
Offentlighet, sekretess och integritet
Betänkande 2020/21:KU19
Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 och 2020. Anledningen är bland annat att riksdagen inte tycker att det finns skäl att ta initiativ till de föreslagna förändringarna i motionerna.
Motionerna handlar exempelvis om handlingsoffentlighet i Advokatsamfundet, sekretess för uppgifter i våldtäktsdomar, sekretess för personuppgifter vid anmälan om matförgiftning och översyn av sekretesslagstiftningen för informationsutbyte mellan myndigheter.
- Behandlade dokument
- 36
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 8, 30 minuter
- Justering
- 2021-03-04
- Bordläggning
- 2021-03-09
- Debatt
- 2021-03-10
- Beslut
- 2021-03-10
Utrikespolitisk debatt
Den 24 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Ann Linde S inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar utrikesministern- Datum
- 2021-02-24
Dialog före gränsstängningar
Skriftlig fråga 2020/21:1721 av Linda Modig (C)
Fråga 2020/21:1721 Dialog före gränsstängningar av Linda Modig C till Statsrådet Anna Hallberg S Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, Anna Hallberg, aviserade i höstas att hon initierat en diskussion i nordiska samarbetsministerrådet den 10 september 2020, för att tydliggöra ansvaret för- Inlämnad
- 2021-02-09
- Besvarare
- Statsrådet Anna Hallberg (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Utrikesminister Ann Linde S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Infrastrukturminister- Datum
- 2021-02-04
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Betänkande 2020/21:KU11
Justitieombudsmannen, JO, har lämnat sin ämbetsberättelse till riksdagen, där man redogör för verksamheten under 2019/20. JO är en del av riksdagens kontrollmakt och granskar om myndigheter och tjänstemän följer lagar och andra författningar.
Konstitutionsutskottet gör några uttalanden med anledning av vad JO framfört. Enligt utskottet är det en mycket allvarlig brist om svenska myndigheter är osakliga och partiska när de utför offentliga förvaltningsuppgifter. Det är viktigt att myndigheter och kommuner följer offentlighetsprincipen, efterforskningsförbudet och respekterar den grundlagsskyddade meddelarfriheten. Utskottet framhåller vikten av en så kallad god förvaltningsrättslig standard, till exempel när det gäller dokumentation och att avgöra ärenden i rimlig tid. Myndigheter, kommuner och regioner ska följa de beslut som har fattats av en högre instans. De ska även ta sitt arbetsgivaransvar och bland annat ge kompetensutveckling till sina anställda.
Riksdagen lade med detta ämbetsberättelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
JO:s ämbetsberättelse omfattar verksamhetsåret 1 juli 2019-30 juni 2020. Under perioden registrerades 9 797 nya ärenden. Det är ökning med 645 ärenden jämfört med föregående verksamhetsår. Från mars 2020 märktes en påtaglig ökning av ärenden som framför allt rör kriminal-, hälso- och sjukvård. JO gjorde 6 framställningar till regeringen om lagändringar och lämnade 16 beslut för kännedom till Regeringskansliet, andra myndigheter eller riksdagen under verksamhetsåret.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 5, 38 minuter
- Justering
- 2021-01-28
- Bordläggning
- 2021-02-02
- Debatt
- 2021-02-03
- Beslut
- 2021-02-03
Malmporten i Luleå hamn
Skriftlig fråga 2020/21:1473 av Linda Modig (C)
Fråga 2020/21:1473 Malmporten i Luleå hamn av Linda Modig C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sjöfarten har stor betydelse för att vi ska nå våra klimatmål och för att industri och näringsliv ska ha tillgång till effektiva och ändamålsenliga godstransporter. Av särskild vikt är våra utpekade corehamnar som bör- Inlämnad
- 2021-01-26
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Sveriges förutsättningar för en stark gruv- och mineralnäring
Interpellation 2020/21:288 av Linda Modig (C)
Interpellation 2020/21:288 Sveriges förutsättningar för en stark gruv- och mineralnäring av Linda Modig C till Näringsminister Ibrahim Baylan S År 2013 lade den dåvarande alliansregeringen med Annie Lööf som ansvarigt statsråd fram rapporten Sveriges mineralstrategi För ett hållbart nyttjande av Sveriges mineraltillgångar- Inlämnad
- 2021-01-11
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)