Barbro Westerholm (L)
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län
- Född år
- 1933
- Avliden
- 13 mars 2023
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 1988-10-02 – 1999-10-01
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-09-30
- Ledamot
- 2009-09-03 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-09-03
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-09-29 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1991-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-28
- Ledamot
- 1998-10-13 – 1999-10-01
- Suppleant
- 1998-01-01 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1991-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-11-07 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-04-02 – 2019-10-25
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-04-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-01
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1995-01-15
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-01
Civilutskottet
- Suppleant
- 2019-11-15 – 2021-09-08
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-05-07
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-10-02
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 88-99 och 06-. Ledamot socialutskottet 94-98, 09-12 och 14-18, utbildningsutskottet 98-99 och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant socialutskottet 88-94, 06-09, 12-14 och 18, socialförsäkringsutskottet 94-95, 98-99, 06-10 och 14-18, utbildningsutskottet 88-91, 98 och 14-16, konstitutionsutskottet 98-99, sammansatta justitie- och socialutskottet 08 och EU-nämnden 14-. Suppleant riksdagens valberedning 06-10 och 14-18.
Föräldrar
Försäkringsaktuarien Helge Lagergren och kansliskrivaren Gunhild Lagergren, f. Werner.
Utbildning
Studentexamen 53. Med.kand., Karolinska Institutet 55. Med.lic. 59. Med.dr 65. Docent 66. Adjungerad professor i läkemedelsepidemiologi, Karolinska Institutet 88. Hedersdoktor, farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet 07. Jubeldoktor, Karolinska Institutet 15. Hedersdoktor, odontologiska fakulteten, Malmö högskola 16.
Anställningar
Amanuens, assistent och lärare vid farmakologiska institutionen, Karolinska Institutet 56-65 och doktorand 59-63. Stipendiat, London Toxicology Research Unit 66-67. Föredragande, Medicinalstyrelsen 63-66. Sekreterare, Läkemedelsbiverkningsnämnden 65-70. Medicinalråd, Socialstyrelsen 71-74. Medicinsk expert, Apoteksbolaget AB 74-79. Generaldirektör, Socialstyrelsen 79-85. Medicinsk chef, Apoteksbolaget AB 85-93. Sakkunnig, Socialdepartementet 85-88. Adjungerad professor i läkemedelsepidemiologi, Karolinska Institutet 86-89.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Datainspektionen 74-79, Statshälsan 83-85, Statistiska centralbyrån 87-90, Världshälsoorganisationen 87-88, vice ordförande 88, Folkhälsoinstitutet 92-00, Prioriteringscentrum, Linköping 00-06 och Socialstyrelsens epidemiologiska centrum 04-. Ordförande, Statens institut för psykosocial miljömedicin 83-85, styrelsen för Växjö universitet 01-04. Ledamot, Medicinska forskningsrådet 76-85, Socialdepartementets sjukvårdsdelegation 79-83, Försvarsrådet 79-85, chefsnämnden 79-85, Naturvårdsverkets forskningsnämnd 79-85, Delegationen för social forskning 79-81, Nationalkommittén för de svenska förberedelserna inför Europarådets stadsförnyelsekampanj 79-82, Organisationskommittén för Socialstyrelsen 79-81, Rådgivande nämnden Livsmedelsverket 79-85, Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut 79-85, Statens miljömedicinska laboratorium 80-85, Socialstyrelsens barnomsorgsdelegation 80-81, Samordningsorganet för alkoholfrågor 80-82, Regionalpolitiska rådet 83-84, Hälso- och sjukvårdsberedningen 83-85, Aids-delegationen 85, Socialstyrelsens läkemedelsbiverkningskommitté 86-87, Statens livsmedelsverks vetenskapliga råd 86-96, Läkemedelsinformationsrådet 86-87 och Tema-rådet, Linköpings universitet 87-90, Uppsala universitets konsistorium 88-92, Jämställdhetsrådet 89-98, Genteknikberedningen 90-92, pensionsarbetsgruppen 91-94, Forskningsrådsnämnden 92-, vice ordförande 93-, Kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-95, Husläkardelegationen 93-94, Nationalkommittén för FN:s 50-årsjubileum 94-96, Gentekniknämnden 94-97, Pensionärskommittén 99-05, Nationellt råd för kvinnofrid 00-03, Socialstyrelsens forskningsetiska råd 04-07, Statens medicinsk-etiska råd 06- och Socialstyrelsens brukarråd (IMS) 06-07. Vice ordförande, Stiftelsen Institutet för framtidsstudier 87-97. Ordförande, Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning 79-80, Partnerskapskommittén 91-93, Kommittén om forskningsetik 97-99, Forskningsrådsnämndens källagrupp 99-02 och Äldreboendedelegationen 06-08. Expert, Brottsförebyggande rådet 79-82 och Jämställdhetskommittén 79-80, Statistikutredningen 81-83. Ensamutredare i utredningen om jämställdhet som biståndsmål 95. Förbundsordförande Sveriges Pensionärsförbund 99-05. Konsument- och brukarråd, European Medicines Agency 09-. Senior Advisor, WHO:s Task Group on social determinants and the health divide in the WHO European Region. Rättsmedicinalverkets insynsråd 09-16. Ledamot, referensgruppen, utredningen Olika vägar till föräldraskap 16. Ledamot, parlamentariska referensgruppen Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, Stockholms stadsteater 85-88. Styrelseledamot, TioHundra AB, 06-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Folkpartiets kvinnoförbund 89-98. Ledamot, Folkpartiets partistyrelse 89-93 och 05-09, adjungerad ledamot 93-98. Styrelseledamot, Svenska Handelsbanken 79, Noaks Ark 91-94 och Hälsoinvest 92-94. Ledamot, Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring 85-86, Apoteksbolagets nämnd för rationell läkemedelssamverkan 87, Volvo Medical Advisory Board 87-89, rådgivande nämnden till Axel och Margaret A:son Johnsons Stiftelse för allmänna nyttiga ändamål 92-95, Ingenjörsvetenskapsakademien 90-, Samfundet äldre läkare 00- och Cancerfonden 04-. Vice ordförande, AGE - Older People's Platform 02-06. Ordförande, Apoteksbolagets nämnd för information och statistik 80-86, Friluftsfrämjandet 86-92, Läkare mot Aids 87-90, Sveriges Pensionärsförbund 99-05, programstyrelsen för Ljudlandskap för bättre hälsa, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra 99-07, forskningsfonden Duchennes muskeldystrofi 00-10, Trafikmedicinska forskningsfonden 03-06 och Börje Olhagens forskningsfond 03-. Huvudman, Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar 79-82, Konung Gustaf V:s 80-årsfond 84-, Konung Oscar II:s jubileumsfond 84- och Stockholms sjukhem 89-. Vice ordförande Samfundet Äldre läkare 01-07, ordförande 07-11. Ordförande, nätverket Liberala Seniorer 05-.
Litteratur
Frisättning av histamin och 5-hyroxtryptamin in vitro - En djurexperimentell studie (64, doktorsavhandling), Etik i politiken (93) och Läkemedelsanvändning (94, tillsammans med andra). Dessutom artiklar i farmakologi och epidemiologi samt debattartiklar i olika hälsofrågor, jämställdhet, forskning, utbildning, etik i politiken och äldrefrågor.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Avskaffande av åldersgräns
Betänkande 2006/07:SoU15
Den nu gällande åldersgränsen, 70 år, för läkare och sjukgymnaster för att få ersättning tas bort. Beslutet gäller ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för sjukgymnastik. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2007.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 16, 1 minuter
- Justering
- 2007-05-10
- Debatt
- 2007-05-23
- Beslut
- 2007-05-23
Äldrefrågor
Betänkande 2006/07:SoU13
Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om äldrefrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de flesta frågor motionerna tar upp.- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 20, 90 minuter
- Justering
- 2007-04-17
- Debatt
- 2007-05-09
- Beslut
- 2007-05-10
Snusfrågan i EU
Skriftlig fråga 2006/07:1108 av Westerholm, Barbro (fp)
den 30 april Fråga 2006/07:1108 Snusfrågan i EU av Barbro Westerholm fp till statsrådet Sten Tolgfors m Användningen av snus har framställts som en huvudorsak till den i internationell jämförelse begränsade rökningen bland män i Sverige. Detta har spridits internationellt och används i avsikt att påverka EU-kommissionen- Inlämnad
- 2007-04-30
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Läkares förskrivning av beroendeframkallande läkemedel
Skriftlig fråga 2006/07:1102 av Westerholm, Barbro (fp)
den 27 april Fråga 2006/07:1102 Läkares förskrivning av beroendeframkallande läkemedel av Barbro Westerholm fp till socialminister Göran Hägglund kd I Sverige finns ett litet antal läkare som skriver ut stora mängder beroendeframkallande läkemedel till personer som antingen själva är beroende av medlen eller säljer- Inlämnad
- 2007-04-27
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
GATS-avtalet och den svenska alkoholpolitiken
Skriftlig fråga 2006/07:1039 av Westerholm, Barbro (fp)
den 13 april Fråga 2006/07:1039 GATS-avtalet och den svenska alkoholpolitiken av Barbro Westerholm fp till statsrådet Sten Tolgfors m GATS-avtalets artikel VI föreskriver villkor för nationella regleringar inom de områden där medlemsländerna gjort så kallade åtaganden i GATS-avtalet. Sverige har där undantagit- Inlämnad
- 2007-04-13
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Utökad personlig assistans för 65-åringar och äldre
Skriftlig fråga 2006/07:990 av Westerholm, Barbro (fp)
den 4 april Fråga 2006/07:990 Utökad personlig assistans för 65-åringar och äldre av Barbro Westerholm fp till statsrådet Maria Larsson kd Det finns personer som fått tillgång till personlig assistans men när de blivit 65 år inte fått utöka antalet assistenttimmar trots att sjukdomen förvärrats. I stället hänvisas- Inlämnad
- 2007-04-04
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Arbetslivstolkning för personer med dövblindhet
Skriftlig fråga 2006/07:986 av Westerholm, Barbro (fp)
den 3 april Fråga 2006/07:986 Arbetslivstolkning för personer med dövblindhet av Barbro Westerholm fp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Personer med dövblindhet har ofta svårt att få tillgång till det tolkstöd de behöver i olika arbetssituationer. Som exempel kan nämnas följande: Sedan flera år har- Inlämnad
- 2007-04-03
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Blodgivning och regler för att motverka överföring av smittsamma sjukdomar
Interpellation 2006/07:314 av Westerholm, Barbro (fp)
den 15 februari Interpellation 2006/07:314 Blodgivning och regler för att motverka överföring av smittsamma sjukdomar av Barbro Westerholm fp till statsrådet Maria Larsson kd Samhället har ett stort behov av frivilliga blodgivare för att trygga sjukvårdens tillgång på blod och blodpreparat. Samtidigt krävs regler- Inlämnad
- 2007-02-15
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Anpassning av den svenska läkarutbildningen till EU:s direktiv
Skriftlig fråga 2006/07:848 av Westerholm, Barbro (fp)
den 14 mars Fråga 2006/07:848 Anpassning av den svenska läkarutbildningen till EU:s direktiv av Barbro Westerholm fp till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Den så kallade Bolognadeklarationen från 1999 syftar till att stärka Europas internationella konkurrenskraft, förbättra de högskoleutbildades rörlighet- Inlämnad
- 2007-03-14
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Dövblindas möjlighet att studera vid folkhögskola
Skriftlig fråga 2006/07:786 av Westerholm, Barbro (fp)
den 2 mars Fråga 2006/07:786 Dövblindas möjlighet att studera vid folkhögskola av Barbro Westerholm fp till statsrådet Jan Björklund fp För vissa ungdomar som är dövblinda har folkhögskola varit ett alternativ för att hämta igen det man missat i skolan, men också för att utvecklas vidare som person. Från och med- Inlämnad
- 2007-03-02
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Socialtjänstfrågor
Betänkande 2006/07:SoU7
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika socialtjänstfrågor. Det huvudsakliga skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.- Behandlade dokument
- 39
- Förslagspunkter
- 25
- Reservationer
- 15
- Anföranden och repliker
- 35, 110 minuter
- Justering
- 2007-02-13
- Debatt
- 2007-02-28
- Beslut
- 2007-03-01
Folkhälsofrågor
Betänkande 2006/07:SoU6
Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2006 om folkhälsa, narkotika och tobak.- Behandlade dokument
- 56
- Förslagspunkter
- 25
- Reservationer
- 24
- Anföranden och repliker
- 40, 102 minuter
- Justering
- 2007-02-13
- Debatt
- 2007-02-28
- Beslut
- 2007-03-01
Läkemedelsberoende som ett folkhälsoproblem
Skriftlig fråga 2006/07:739 av Westerholm, Barbro (fp)
den 28 februari Fråga 2006/07:739 Läkemedelsberoende som ett folkhälsoproblem av Barbro Westerholm fp till statsrådet Maria Larsson kd Sverige har elva folkhälsomål varav det elfte tar upp att bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor för hälsan. Även spelberoende kan leda till ohälsa.- Inlämnad
- 2007-02-28
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Utredningen Frågor om företrädare och ställföreträdare för vuxna
Skriftlig fråga 2006/07:561 av Westerholm, Barbro (fp)
den 26 januari Fråga 2006/07:561 Utredningen Frågor om företrädare och ställföreträdare för vuxna av Barbro Westerholm fp till socialminister Göran Hägglund kd I december 2004 överlämnades utredningen Frågor om företrädare och ställföreträdare för vuxna SOU 2004:112 till regeringen. I den mycket omfattande utredningen- Inlämnad
- 2007-01-26
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Rättsmedicinsk undersökning vid dödsolyckor i trafiken
Skriftlig fråga 2006/07:535 av Westerholm, Barbro (fp)
den 23 januari Fråga 2006/07:535 Rättsmedicinsk undersökning vid dödsolyckor i trafiken av Barbro Westerholm fp till statsrådet Åsa Torstensson c Vägverket arbetar i nollvisionens anda med djupstudier av alla dödsolyckor i trafiken. Syftet är att finna orsakerna och möjligheter att förebygga dem. Tyvärr ingår inte- Inlämnad
- 2007-01-23
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Inrättande av trafikmedicinska centrum och enheter
Skriftlig fråga 2006/07:526 av Westerholm, Barbro (fp)
den 23 januari Fråga 2006/07:526 Inrättande av trafikmedicinska centrum och enheter av Barbro Westerholm fp till statsrådet Åsa Torstensson c Vägverket har på förra regeringens uppdrag redovisat hur möjligheten kan stärkas för läkare att bedöma en patients körkortsförmåga. I dag finns ett trafikmedicinskt centrum- Inlämnad
- 2007-01-23
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Oberoende granskning av oredlighet i forskningen
Skriftlig fråga 2006/07:504 av Westerholm, Barbro (fp)
den 19 januari Fråga 2006/07:504 Oberoende granskning av oredlighet i forskningen av Barbro Westerholm fp till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Från den 1 september 2006 finns en ny paragraf i högskoleförordningen som fastslår att varje högskola har skyldighet att utreda misstanke om oredlighet i forskningen.- Inlämnad
- 2007-01-19
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
En heltäckande lag om forskningsetik
Skriftlig fråga 2006/07:501 av Westerholm, Barbro (fp)
den 19 januari Fråga 2006/07:501 En heltäckande lag om forskningsetik av Barbro Westerholm fp till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Etikprövningslagen 2003:460 har allvarliga brister genom att den inte omfattar all forskning som arbetar med känsliga personuppgifter, all forskning som företas utan informerat- Inlämnad
- 2007-01-19
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Nationellt centrum i äldretandvård
Skriftlig fråga 2006/07:474 av Westerholm, Barbro (fp)
den 12 januari Fråga 2006/07:474 Nationellt centrum i äldretandvård av Barbro Westerholm fp till socialminister Göran Hägglund kd Äldre har i dag flera naturliga tänder kvar än för 30 år sedan. Samtidigt har äldre erhållit ringa förebyggande tandvård och har en mängd fyllningar och kronor eller broar som kräver- Inlämnad
- 2007-01-12
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Trygghetslarm för äldre
Skriftlig fråga 2006/07:449 av Westerholm, Barbro (fp)
den 9 januari Fråga 2006/07:449 Trygghetslarm för äldre av Barbro Westerholm fp till statsrådet Maria Larsson kd Rapporter har kommit om att trygghetslarm upphört att fungera när abonnenter bytt från Telias nät till annan nätoperatör, något som kan få allvarliga följder för abonnenten. Trygghetslarm kräver en- Inlämnad
- 2007-01-09
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)